To represent the Canadian Steel Producing Industry. All members are primary steel producers or in related businesses in Canada.
Ron Watkins, President
Adresse :
906 - 350 Sparks Street
Ottawa, ON K1R 7S8
Canada
Numéro de téléphone :
613-238-6049
Numéro de fax :
613-238-1832
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Steel Producers Association/L'Association canadienne des producteurs d'acier | 2024-05-10 | actuel |
Canadian Steel Producers Association/L'Association canadienne des producteurs d'acier | 2008-08-12 | 2024-05-10 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
CATHERINE COBDEN | 2019-01-02 | Actuel |
Alik Angaladian | 2018-10-19 | 2019-01-02 |
JOSEPH GALIMBERTI | 2015-06-01 | 2018-10-19 |
Ron Watkins | 2006-08-17 | 2015-06-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director General
Industry Canada, Automotive and Industrial Materials Branch |
septembre 2005 à juin 2006 | Pas une charge désignée |
Director General
Industry Canada, Automotive and Aerospace Branch |
2002 à septembre 2005 | Pas une charge désignée |
Director General
Industry Canada, Aerospace and Defence Industries Branch |
1998 à 2001 | Pas une charge désignée |
Director General
Industry Canada, International Business Branch |
1995 à 1998 | Pas une charge désignée |
Director General
Industry Canada, Service Industries Branch |
juillet 1993 à 1995 | Pas une charge désignée |
Program Director, Strategy Projects (executive exchange program), IBM Corporation
Industry Canada, Executive exchange |
juin 1991 à juillet 1993 | Pas une charge désignée |
Director General
Industry Canada, Information Technologies Industry Branch |
1987 à juin 1991 | Pas une charge désignée |
Director
Industry Canada, Crown Investments |
1982 à 1987 | Pas une charge désignée |
Senior Analyst
Ministry of State for Economic Development, Special Projects |
1978 à décembre 1982 | Pas une charge désignée |
Economist/Senior Economist
Ministry of State for Urban Affairs, Policy |
1976 à décembre 1978 | Pas une charge désignée |
Economist
Consumer and Corporate Affairs Canada, Intellectual Property |
1975 à 1976 | Pas une charge désignée |
Economist
Employment and Immigration Canada, Short-Range Forecasting |
1974 à 1975 | Pas une charge désignée |
Economist
Ministry of State for Urban Affairs, Research |
juin 1973 à 1974 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director General
Industry Canada, Automotive and Industrial Materials Branch |
septembre 2005 à juin 2006 | Pas une charge désignée |
Director General
Industry Canada, Automotive and Aerospace Branch |
2002 à septembre 2005 | Pas une charge désignée |
Director General
Industry Canada, Aerospace and Defence Industries Branch |
1998 à 2001 | Pas une charge désignée |
Director General
Industry Canada, International Business Branch |
1995 à 1998 | Pas une charge désignée |
Director General
Industry Canada, Service Industries Branch |
juillet 1993 à 1995 | Pas une charge désignée |
Program Director, Strategy Projects (executive exchange program), IBM Corporation
Industry Canada, Executive exchange |
juin 1991 à juillet 1993 | Pas une charge désignée |
Director General
Industry Canada, Information Technologies Industry Branch |
1987 à juin 1991 | Pas une charge désignée |
Director
Industry Canada, Crown Investments |
1982 à 1987 | Pas une charge désignée |
Senior Analyst
Ministry of State for Economic Development, Special Projects |
1978 à décembre 1982 | Pas une charge désignée |
Economist/Senior Economist
Ministry of State for Urban Affairs, Policy |
1976 à décembre 1978 | Pas une charge désignée |
Economist
Consumer and Corporate Affairs Canada, Intellectual Property |
1975 à 1976 | Pas une charge désignée |
Economist
Employment and Immigration Canada, Short-Range Forecasting |
1974 à 1975 | Pas une charge désignée |
Economist
Ministry of State for Urban Affairs, Research |
juin 1973 à 1974 | Pas une charge désignée |