Distributor of light-duty vehicles, parts and accessories.
Larry Hutchinson, President and CEO
Adresse :
One Toyota Place
Toronto, ON M1H 1H9
Canada
Numéro de téléphone :
416-438-6320
Numéro de fax :
416-431-8373
Toyota Canada Inc. ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Toyota Canada Inc. | 2024-04-01 | actuel |
Toyota Canada Inc. | 2008-07-02 | 2024-04-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Larry Hutchinson | 2016-01-01 | Actuel |
Seiji Ichii | 2012-01-02 | 2016-01-01 |
Yoichi Tomihara | 2007-03-27 | 2012-01-02 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief of Staff
Support staff for Member of Cabinet, Office of the Attorney general of canada |
1986 à 1989 | Pas une charge désignée |
Chief of Staff
Support staff for Member of Cabinet, Office of the President of the Queen's Privy Council |
1985 à 1986 | Pas une charge désignée |
Head, House Business
Support staff Member of Cabinet, Office of the President of the Queen's Privy Council |
1984 à 1984 | Pas une charge désignée |
Executive Assistant
Support staff for Member of Parliament, Office of the Opposition house leader |
1982 à 1984 | Pas une charge désignée |
Research Assistant
Support staff for member of Parliament, Office of the Member of Parliament for Grey Bruce |
1979 à 1980 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief of Staff
Support staff for Member of Parliament, Office of the Leader of the Progressive Conservative Party |
1999 à 2000 | Pas une charge désignée |
Communications advisor
Support staff for member of the Cabinet, Office of the Secretary of State for External Affairs |
1993 à 1993 | Pas une charge désignée |
Communications advisor
Support staff for Cabinet member, Office of the Minister responsible for Constitutional Affairs and President of t |
1991 à 1991 | Pas une charge désignée |
Director Media Centre
Specific group formed for a specific government event, Government staff responsible for President Gorbachev visit to Canada |
1990 à 1990 | Pas une charge désignée |
Executive Assistant
Support staff for Head of State, Office of the Governor General |
1990 à 1990 | Pas une charge désignée |
Communications advisor
Specific group mandated by Parliament, Open Skies Conference |
1989 à 1990 | Pas une charge désignée |
Communications advisor
Member of the Cabinet support staff, Office of the Minister of Justice |
1988 à 1989 | Pas une charge désignée |
Communications advisor
Free Trade Negotiations Office, Specific Office formed by Parliamentary mandate |
1987 à 1988 | Pas une charge désignée |
Communications advisor
Task Force on Broadcasting, Task Force formed by Parliamentary mandate |
1985 à 1986 | Pas une charge désignée |
Communications Advisor
Office of the Canadian Emergency Co-ordinator African Famine, Special purpose unit formed by Parliamentary mandate |
1984 à 1985 | Pas une charge désignée |
Press secretary and assistant chief of Staff,
Member of Parliament Political Support Staff, Office of the Leader of the Opposition and later the Prime Minister's Office |
1976 à 1981 | Pas une charge désignée |