Distributor of light-duty vehicles, parts and accessories.
Larry Hutchinson, President and CEO
Adresse :
One Toyota Place
Toronto, ON M1H 1H9
Canada
Numéro de téléphone :
416-438-6320
Numéro de fax :
416-431-8373
Toyota Canada Inc. ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Toyota Canada Inc. | 2024-04-01 | actuel |
Toyota Canada Inc. | 2008-07-02 | 2024-04-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Larry Hutchinson | 2016-01-01 | Actuel |
Seiji Ichii | 2012-01-02 | 2016-01-01 |
Yoichi Tomihara | 2007-03-27 | 2012-01-02 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legislative Assistant
House of Commons, Legislative |
mai 2020 à novembre 2020 | Pas une charge désignée |
Constituency Assistant
House of Commons, Legislative |
avril 2018 à avril 2019 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief of Staff
Support staff for Member of Cabinet, Office of the Attorney general of canada |
1986 à 1989 | Pas une charge désignée |
Chief of Staff
Support staff for Member of Cabinet, Office of the President of the Queen's Privy Council |
1985 à 1986 | Pas une charge désignée |
Head, House Business
Support staff Member of Cabinet, Office of the President of the Queen's Privy Council |
1984 à 1984 | Pas une charge désignée |
Executive Assistant
Support staff for Member of Parliament, Office of the Opposition house leader |
1982 à 1984 | Pas une charge désignée |
Research Assistant
Support staff for member of Parliament, Office of the Member of Parliament for Grey Bruce |
1979 à 1980 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legislative Assistant
House of Commons, Legislative |
mai 2020 à novembre 2020 | Pas une charge désignée |
Constituency Assistant
House of Commons, Legislative |
avril 2018 à avril 2019 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant / Senior Special Assistant
Ministry of the Environment, Office of the Minister |
août 2014 à décembre 2015 | décembre 4, 2015 |
Project Assistant
Industry Canada, Corporations Canada |
mai 2010 à août 2010 | Pas une charge désignée |