Engaged in exploration, production and marketing activities for natural gas, natural gas liquids, sulphur and bitumen, and the manufacture, distribution and marketing of refined petroleum products and Oil Sands.
Susannah pierce, President and Canada Country Chair
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2021-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Government of Alberta - Department of Energy | 29 006 243,89 $ | Oui |
Adresse :
400 4th Avenue S.W.
Calgary, AB T2P 0J4
Canada
Numéro de téléphone :
604-690-3917
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Shell Canada Limited | 2024-03-01 | actuel |
Shell Canada Limited | 2008-09-15 | 2024-03-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Susannah pierce | 2021-04-01 | Actuel |
Michael Crothers | 2016-01-01 | 2021-04-01 |
Lorraine Mitchelmore | 2009-11-01 | 2016-01-01 |
Brian Straub | 2008-09-15 | 2009-11-01 |
David Collyer | 2008-01-30 | 2008-08-31 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief of Staff
Natural Resources Canada, Office of Hon. Lisa Raitt, Minister of Natural Resources |
juillet 2009 à février 2010 | février 26, 2010 |
Chief of Staff
Indian and Northern Affairs, Office of Hon. Chuck Strahl, Minister of Indian and Northern Affairs |
octobre 2008 à juillet 2009 | juillet 31, 2009 |
Director of Strategic Planning and Initiatives
Prime Minister's Office, Planning |
janvier 2007 à octobre 2008 | octobre 31, 2008 |
Director of Communications
Environment Canada, Office of Hon. Rona Ambrose, Minister of Environment |
octobre 2006 à janvier 2007 | Pas une charge désignée |
Director of Communications
International Trade, Office of Hon. David Emerson, Minister of Int'l Trade |
février 2006 à octobre 2006 | Pas une charge désignée |