The Canadian Healthcare Association (CHA) is a leader in developing, and advocating for, health policy solutions that meet the needs of Canadians. CHA's policy development, advocacy, communications, distance learning and conference services contribute to this national leadership. The Canadian Healthcare Association is the recognized champion for a sustainable and accountable quality health system that provides access to a continuum of comparable services throughout Canada, while upholding a strong, publicly-funded system as an essential, foundational component of this system.
Pamela Fralick, President and Chief Executive Officer (CEO)
Adresse :
17 YORK STREET
OTTAWA, ON K1N 9J6
Canada
Numéro de téléphone :
613-241-8005
Poste
246
Numéro de fax :
613-241-5055
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
HealthCareCAN/SoinsSantéCAN | 2024-04-01 | actuel |
HealthCareCAN/SoinsSantéCAN | 2014-06-12 | 2024-04-01 |
Canadian Healthcare Association/Association canadienne des soins de santé | 2009-01-15 | 2014-06-12 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Paul-Émile Cloutier | 2017-06-15 | Actuel |
WILLIAM THOLL | 2014-03-17 | 2017-06-15 |
Phil Dresch | 2013-01-07 | 2014-03-17 |
Pamela Fralick | 2008-02-14 | 2013-01-07 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Deputy Chief Executive Officer/Director of Liaison and Coordination
Health Canada, Canadian Centre of Substance Abuse, Ottawa |
août 1991 à mars 1997 | Pas une charge désignée |
Chief
Health Canada, Alcohol and Drugs Unit, Ottawa |
janvier 1990 à juillet 1991 | Pas une charge désignée |
Program Coordinator (ES - Economics and Statistics)
Health Canada, Alcohol and Drugs Unit, Ottawa |
avril 1989 à janvier 1990 | Pas une charge désignée |
Regional Drug Education Coordinator
Department of National Defense, Lahr, Germany |
juillet 1984 à février 1989 | Pas une charge désignée |
Counsellor, Senior Counsellor
Department of National Defense, Alcoholism Rehabilitation Clinic. Lahr, Germany |
novembre 1980 à juillet 1984 | Pas une charge désignée |
Coordinator, Evaluator
Health and Welfare Canada, Student Projects Program |
juin 1978 à septembre 1978 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Deputy Chief Executive Officer/Director of Liaison and Coordination
Health Canada, Canadian Centre of Substance Abuse, Ottawa |
août 1991 à mars 1997 | Pas une charge désignée |
Chief
Health Canada, Alcohol and Drugs Unit, Ottawa |
janvier 1990 à juillet 1991 | Pas une charge désignée |
Program Coordinator (ES - Economics and Statistics)
Health Canada, Alcohol and Drugs Unit, Ottawa |
avril 1989 à janvier 1990 | Pas une charge désignée |
Regional Drug Education Coordinator
Department of National Defense, Lahr, Germany |
juillet 1984 à février 1989 | Pas une charge désignée |
Counsellor, Senior Counsellor
Department of National Defense, Alcoholism Rehabilitation Clinic. Lahr, Germany |
novembre 1980 à juillet 1984 | Pas une charge désignée |
Coordinator, Evaluator
Health and Welfare Canada, Student Projects Program |
juin 1978 à septembre 1978 | Pas une charge désignée |