Pulse Canada is a confederation of industry and grower organizations with an interest in production and marketing of pea, lentil, bean and chickpea crops in Canada. Pulse Canada focuses on increasing demand for pulse crops, promotion of Canadian pulse crops, and on removal of barriers to trade or movement of pulse crops to markets around the world.
Gordon Bacon, Chief Executive Officer (CEO)
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2012-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) | 1 445 055,00 $ | Oui |
Adresse :
1212-220 Portage Avenue
Winnipeg, MB R3C 0A5
Canada
Numéro de téléphone :
204-925-4452
Numéro de fax :
204-925-4454
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Pulse Canada | 2024-04-14 | actuel |
Pulse Canada | 2008-07-01 | 2024-04-14 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Greg Cherewyk | 2021-01-29 | Actuel |
Gordon Bacon | 2008-03-25 | 2021-01-29 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Summer Student and Market Analyst
National Grains Bureau, AAFC |
mai 2006 à octobre 2006 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Summer Student and Market Analyst
National Grains Bureau, AAFC |
mai 2006 à octobre 2006 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Policy Advisor
Officer of the Minister of State for Grains & Oilseeds, Agriculture & Agri-food Canada |
juillet 1987 à octobre 1989 | Pas une charge désignée |
Information Officer
Agriculture & Agri-Food Canada, Agriculture & Agri-food Canada |
juin 1985 à juillet 1987 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Summer Student and Market Analyst
Canadian Grain Commission, AAFC |
mai 1995 à octobre 1995 | Pas une charge désignée |