The Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP) represents companies, large and small, that explore for, develop and produce natural gas and crude oil throughout Canada. CAPP’s member companies produce more than 90 per cent of Canada’s natural gas and crude oil. CAPP's associate members provide a wide range of services that support the upstream crude oil and natural gas industry. Together CAPP's members and associate members are an important part of a national industry with revenues of about $100 billion-a-year. CAPP’s mission is to enhance the economic sustainability of the Canadian upstream petroleum industry in a safe and environmentally and socially responsible manner, through constructive engagement and communication with governments, the public and stakeholders in the communities in which we operate.
David Collyer, President
Adresse :
2100, 350 - 7 Avenue S.W.
Calgary, AB T2P 3N9
Canada
Numéro de téléphone :
403-267-1100
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Association of Petroleum Producers/Association Canadienne des Producteurs Pétroliers | 2024-03-01 | actuel |
Canadian Association of Petroleum Producers/Association Canadienne des Producteurs Pétroliers | 2008-09-15 | 2024-03-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
LISA BAITON | 2022-05-02 | Actuel |
Tim McMillan | 2015-01-01 | 2022-05-02 |
David Collyer | 2008-09-15 | 2015-01-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director
National Energy Board, Energy Supply Branch |
1989 à 1991 | Pas une charge désignée |
Director
Energy Supply Branch, National Energy Board |
1989 à 1991 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Contractor to Counterspill Research Inc. (working for Env Canada)
Environment Canada, Emergency Services Division |
mai 1992 à septembre 1993 | Pas une charge désignée |
Hydrometric Technician (summer student)
Environment Canada, Inland Waters |
mai 1986 à septembre 1986 | Pas une charge désignée |
Hydrometric Technician (summer student)
Environment Canada, Inland Waters |
mai 1985 à septembre 1985 | Pas une charge désignée |
Hydrometric Technician (summer student)
Environment Canada, Inland Waters |
mai 1984 à septembre 1984 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Industrial Benefits Analyst; Deputy Registrar
Canada-Newfoundland Offshore Petroleum Board, n/a |
juin 1990 à août 1998 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director
National Energy Board, Energy Supply Branch |
1989 à 1991 | Pas une charge désignée |
Director
Energy Supply Branch, National Energy Board |
1989 à 1991 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Team Leader
National Energy Board, TransCanada Pipelines |
2005 à 2006 | Pas une charge désignée |
Project Lead
Natural Resources Canada, Crown Consultation Unit |
2004 à 2005 | Pas une charge désignée |
Technical Leader
National Energy Board, Markets |
2003 à 2004 | Pas une charge désignée |
Project Manager
National Energy Board, Support and Demand Report |
2001 à 2003 | Pas une charge désignée |
Economist, Market Analyst, Senior Market Analyst
National Energy Board, Natural Gas Market Assessments |
1989 à 2001 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Communications Assistant
Natural Resources Canada, Public Affairs Department |
janvier 2001 à juin 2001 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Library Intern
National Energy Board, Library |
mai 2006 à août 2006 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Field inspection and project application review
National Energy Board, n/a |
1991 à 1993 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Crude Oil Market Analyst
National Energy Board, Commodities Business Unit - Oil/NGL Team |
février 2003 à novembre 2007 | Pas une charge désignée |
Assistant Market Analyst
Agriculture and Agri-Food Canada, Market Analysis Division |
mars 1999 à août 1999 | Pas une charge désignée |
Research Assistant
Foreign Affairs and International Trade, Market Analysis Division |
janvier 1997 à avril 1997 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Manager
National Energy Board, Refined Oil Division, Oil Branch |
1974 à 1987 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Counsel
National Energy Board, /a |
novembre 1981 à février 1985 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Program Manager
Department of Indian and Northern Affairs, n/a |
1979 à 1980 | Pas une charge désignée |
Economist/Program Manager
Transport Canada, n/a |
1974 à 1979 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Communications Assistant
House of Commons, Member of Parliament constituency office |
septembre 1984 à juillet 1985 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Employer Relations Coordinator
Hire A Student, Calgary |
avril 1980 à juin 1980 | Pas une charge désignée |