Mitacs is a not-for-profit organization that fosters growth and innovation in Canada by solving business challenges with research solutions from academic institutions. Working with more than 100 colleges and universities, thousands of companies, as well as federal, provincial, and territorial governments, Mitacs designs and implements built partnerships that support industrial and social innovation throughout Canada. Mitacs operates across Canada, including main offices in Vancouver, Toronto, Ottawa, and Montreal, and a business development team that works closely with Canada’s universities and colleges. Specifically, the Mitacs business development team is composed of almost 100 people, including 45 roles that are co-funded with strategic partners.
John Hepburn, Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2023-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) | 195 965 000,00 $ | Oui |
Adresse :
Suite 301, Technology Enterprise Facility
University of British Columbia, 6190 Agronomy Road
Vancouver, BC V6T 1Z3
Canada
Numéro de téléphone :
604-822-9189
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Mitacs Inc. | 2024-01-29 | actuel |
Mitacs Inc. | 2011-08-17 | 2024-01-29 |
MITACS | 2009-01-01 | 2011-08-17 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
John Hepburn | 2020-02-18 | Actuel |
Jennifer Wilkie | 2019-09-27 | 2020-02-18 |
Alejandro Adem | 2015-02-01 | 2019-09-27 |
Robert Annan | 2014-07-01 | 2015-02-01 |
Arvind Gupta | 2009-01-01 | 2014-07-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.