Hydro One is Ontario's largest electricity transmission and distribution company; delivering electricity safely and reliably to over 1.3 million customers across the province of Ontario, and to large industrial customers and municipal utilities.
Mark Poweska, President & CEO
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2021-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Ressources naturelles Canada (RNCan) | 150 000,00 $ | Oui |
Adresse :
483 Bay St.
Toronto, ON M5G 2P5
Canada
Numéro de téléphone :
416-345-5000
Poste
1304
Hydro One Limited n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Hydro One Limited/ | 2024-03-15 | actuel |
Hydro One Limited/ | 2020-06-09 | 2024-03-15 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
David Lebeter | 2023-02-01 | Actuel |
Bill Sheffield | 2022-07-01 | 2023-02-01 |
Mark Poweska | 2020-06-09 | 2022-07-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy Advisor
Transportation and Infrastructre, Minister's Office |
octobre 2008 à juin 2010 | juin 30, 2010 |