Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2021-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agence du revenu du Canada (ARC) | 4 272 193,50 $ | Oui |
Adresse :
2275 Upper Middle Road East
Oakville, ON L7H 0C3
Canada
Numéro de téléphone :
416-364-8820
Mark O'Brien, Executive VP, General Counsel
Baffinland Iron Mines n'est pas une coalition.
CYRUS REPORTER
|
Charges publiques désignées occupées
|
CYRUS REPORTER était membre de l'équipe de transition du 2015-10-19 à 2015-11-04
Cabinet d'expert-conseil : Gowling WLG
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Baffinland Iron Mines/ | 2024-04-05 | actuel |
Baffinland Iron Mines/ | 2022-11-09 | 2024-04-05 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Advisor
Office of the Prime Minister, Government of Canada |
novembre 2015 à janvier 2017 | janvier 20, 2017 |
Chief of Staff to Minister of Industry
Industry Canada, Minister's Office |
janvier 2002 à mars 2003 | Pas une charge désignée |
Chief of Staff to the Minister of Health
Health Canada, Minister's Office |
juin 1997 à janvier 2002 | Pas une charge désignée |
Chief of Staff to the Minister of Justice and Attorney General for Canada
Department of Justice, Minister's Office |
mars 1997 à juin 1997 | Pas une charge désignée |
Special Assistant - Communications to the Minister of Justice and Attorney General for Canada
Department of Justice, Minister's Office |
février 1994 à février 1997 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Advisor
Office of the Prime Minister, Government of Canada |
novembre 2015 à janvier 2017 | janvier 20, 2017 |
Chief of Staff to Minister of Industry
Industry Canada, Minister's Office |
janvier 2002 à mars 2003 | Pas une charge désignée |
Chief of Staff to the Minister of Health
Health Canada, Minister's Office |
juin 1997 à janvier 2002 | Pas une charge désignée |
Chief of Staff to the Minister of Justice and Attorney General for Canada
Department of Justice, Minister's Office |
mars 1997 à juin 1997 | Pas une charge désignée |
Special Assistant - Communications to the Minister of Justice and Attorney General for Canada
Department of Justice, Minister's Office |
février 1994 à février 1997 | Pas une charge désignée |