Nombre total de rapports de communication : 121
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Innovative pharmaceutical company (manufacturing, marketing and sales)
Hugh O'Neill, President and CHief Executive Officer (CEO)
Adresse :
2150, blvd. St-Elzear West
Laval, QC H7L 4A8
Canada
Numéro de téléphone :
514-956-6246
Numéro de fax :
514-339-5149
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
sanofi-aventis Canada Inc. | 2024-09-04 | actuel |
sanofi-aventis Canada Inc. | 2008-07-29 | 2024-09-04 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Stephanie Veyrun-Manetti | 2022-02-25 | Actuel |
Carrie McElroy | 2021-09-16 | 2022-02-25 |
Marissa Poole | 2020-09-17 | 2021-09-16 |
Niven Al-Khoury | 2015-09-01 | 2020-09-17 |
Jonathan Fairest | 2012-05-15 | 2015-09-01 |
Hugh O'Neill | 2009-07-01 | 2012-05-15 |
Jérôme Silvestre | 2005-08-22 | 2009-07-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant
Parliamentary Affairs, Parliamentary Affairs |
1997 à 1999 | Pas une charge désignée |
Special Assistant, Parliamentary Affairs
Prime Minister's Cabinet, Prime Minister's Cabinet |
1994 à 1999 | Pas une charge désignée |