CN operates Canada's largest railway system, supplying customers in Canada, the U.S. and abroad with freight rail transportation and related services.
Claude Mongeau, President and Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2012-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Transports Canada (TC) | 2 200 000,00 $ | Oui |
Adresse :
935 de La Gauchetiere St. West
Montréal, QC H3B 2M9
Canada
Numéro de téléphone :
613-562-9580
Numéro de fax :
613-562-9324
La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada / The Canadian National Railway Company n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
The Canadian National Railway Company/La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 2024-03-01 | actuel |
The Canadian National Railway Company/La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 2008-08-15 | 2024-03-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Tracy Robinson | 2022-02-28 | Actuel |
Jean-Jacques Ruest | 2018-03-05 | 2022-02-28 |
Luc Jobin | 2016-07-01 | 2018-03-05 |
Claude Mongeau | 2010-01-01 | 2016-07-01 |
E. Hunter Harrison | 2005-08-15 | 2010-01-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Rulings Officer
Revenue Canada, Taxation |
1989 à 1990 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Operations and Senior Advisor
Prime Minister's Office, no branch |
mars 2001 à janvier 2004 | Pas une charge désignée |
Special Assistant to the Minister
Transport Canada, Minister's Office |
novembre 1982 à juin 1984 | Pas une charge désignée |
Special Assistant to the Minister of Transport
Transport Canada, Minister's Office |
1982 à 1984 | Pas une charge désignée |
Special Assistant to the Minister
Department of Justice, Minister's Office |
septembre 1979 à juillet 1980 | Pas une charge désignée |
Special Assistant to the Minister of Transport
Transport Canada, Minister's Office |
1978 à 1979 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director General of Strategic Policy
Transport Canada, Policy Group |
2002 à 2004 | Pas une charge désignée |
Vice-Chair
Canada Transportation Act Review Panel, no branch |
2000 à 2001 | Pas une charge désignée |
Vice-Chair
Canada Transportation Agency, Chairman's Office |
1996 à 2000 | Pas une charge désignée |
Student
House of Commons, Standing Committee on Regulations and Other Statutory Instruments |
mai 1976 à octobre 1976 | Pas une charge désignée |
Counsel
Canadian Transport Commission, Legal Services |
1976 à 1982 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legal Counsel
Transport Canada, Legal Services |
septembre 2002 à juillet 2006 | Pas une charge désignée |
Legal Counsel
Canadian Transportation Agency, Legal Services |
septembre 2000 à septembre 2002 | Pas une charge désignée |
Counsel
Foreign Affairs and International Trade, Trade Law Division (JLT) |
mai 1999 à septembre 2000 | Pas une charge désignée |
Legal Counsel
Canadian Transportation Agency, Legal Services |
juin 1998 à mai 1999 | Pas une charge désignée |