Hoffmann-La Roche Limited deals with the healthcare system in the prevention, screening, diagnosis, treatment and management of acute and long-term disease and supports leading research and development - including clinical research, clinical trials and genetic research.
RONNIE MILLER, PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2010-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Minister of Economic Development and Trade - Ontario | 0,00 $ | Oui |
Adresse :
2455 Meadowpine Blvd.
Mississauga, ON L5N 6L7
Canada
Numéro de téléphone :
905-542-5555
Numéro de fax :
905-542-7130
Hoffmann-La Roche Limited ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Hoffmann-La Roche Limited | 2024-04-05 | actuel |
Hoffmann-La Roche Limited | 2008-08-13 | 2024-04-05 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
BRIGITTE NOLET | 2022-08-01 | Actuel |
RONNIE MILLER | 2001-01-18 | 2022-08-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Press Secretary; Director of Communications
Environment Canada, Minister's Office |
août 1999 à mars 2002 | Pas une charge désignée |
Press Secretary
Environment Canada, Minister's Office |
mars 1999 à août 1999 | Pas une charge désignée |
Communications Advisor to the Press Secretary
Human Resources Development Canada, Minister's Office |
mai 1998 à mars 1999 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant (Ontario)
Human Resources Development Canada, Minister's Office |
mai 2000 à janvier 2001 | Pas une charge désignée |