Version 1 de 57 (2006-05-23 à 2006-11-22) a été soumis avant l'entrée en vigueur de la Loi sur le lobbying, le 2 juillet 2008. En raison d'exigences de renseignements différents à ce moment-là, l'enregistrement est présenté sous le format suivant.
Organisation : |
University of Victoria
Business and Economics Building PO Box 1700 STN CSC Victoria, BC V8W 2Y2 Canada |
||||||||||||||||||||||||
Numéro de téléphone : | 250-721-7002 | ||||||||||||||||||||||||
Numéro de fax : | 250-721-8654 | ||||||||||||||||||||||||
Nom et poste de l'agent responsable pendant la période de cet enregistrement : | David Turpin, Dr. | ||||||||||||||||||||||||
Description des activités de l'organisation : | The University of Victoria has become one of Canada's leading universities. Our vision is to be a university of choice for outstanding students, faculty and staff from British Columbia, Canada and the world. We provide students and faculty with a unique learning environment, recognized for its commitment to research, scholarship and experiential learning, and for its outstanding social, cultural, artistic, environmental and athletic opportunities. | ||||||||||||||||||||||||
Membres ou types de membres de l'organisation. : | Students, Senate, Board of Governors, Executive, Faculty Members, and Staff | ||||||||||||||||||||||||
L'organisation a-t-elle été financée en tout ou en partie par une institution gouvernementale domestique ou étrangère au cours du dernier exercice financier complet? | Oui | ||||||||||||||||||||||||
Date de la fin du dernier exercice financier complet de l'organisation : | 2005-03-31 | ||||||||||||||||||||||||
|
Nom : | Valerie Kuehne |
Titre du poste : | Vice-President External Relations |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Ian Soles |
Titre du poste : | Executive Director, Government Relations |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Stuart Taylor |
Titre du poste : | Vice-President Research |
Charges publiques occupées : | Non |
Institutions fédérales qui ont été ou seront consultées au cours de l'engagement. : | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG), Conseil national de recherches (CNRC), Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), Environnement Canada, Industrie Canada, Pêches et Océans Canada (MPO), Ressources naturelles Canada (RNCan) | ||||||
Techniques de communication déjà utilisées ou qui seront utilisées au cours de l'engagement :
|
Appels téléphoniques, Communications informelles, Communications écrites, en format papier ou électronique, Présentations, Réunions | ||||||
Objet : Sujets de préoccupation : | Affaires autochtones, Éducation, Énergie, Environnement, Ocean Sciences, Pêches, Propriété intellectuelle, Santé, Sciences et technologies | ||||||
Objets poursuivis : Renseignements rétrospectifs : | Promoted the university's strengths in Aboriginal education, in oceans and climate science, and in areas of strength in environmental and health research including alternative energy systems, proteomics. | ||||||
Objets poursuivis : Renseignements prospectifs : | Continue to promote the university's strengths in Aboriginal education, in oceans and climate science, and in areas of strength in environmental and health research including alternative energy systems, proteomics. | ||||||
Détails sur l'objet indiqué
|
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
University of Victoria | 2023-12-11 | actuel |
University of Victoria | 2008-10-16 | 2023-12-11 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Kevin Hall | 2020-11-01 | Actuel |
Valerie Kuehne | 2020-10-09 | 2020-11-01 |
Jamie Cassels | 2013-07-01 | 2020-10-09 |
David Turpin | 2006-05-23 | 2013-07-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.