The Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA), together with the provincial, territorial and Bermuda Institutes/Ordre of Chartered Accountants, represents a membership of approximately 78,000 CAs and 13,000 students in Canada and Bermuda. The CICA conducts research into current business issues and supports the setting of accounting, auditing and assurance standards for business, not-for-profit organizations and government. It issues guidance on control and governance, publishes professional literature, develops continuing education programs and represents the CA profession nationally and internationally. CICA is a founding member of the International Federation of Accountants (IFAC) and the Global Accounting Alliance (GAA).
Kevin Dancey, President and Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2012-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) | 177 168,00 $ | Oui |
Adresse :
277 Wellington St. W
Toronto, ON M5V 3H2
Canada
Numéro de téléphone :
416-204-3264
Numéro de fax :
416-204-3424
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada)/Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) | 2024-04-01 | actuel |
Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada)/Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) | 2013-04-01 | 2024-04-01 |
The Canadian Institute of Chartered Accountants/L’Institut Canadien des Comptables Agréés | 2008-08-22 | 2013-04-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Pamela Steer | 2022-04-19 | Actuel |
Richard Olfert | 2022-04-01 | 2022-04-19 |
Charles-Antoine St-Jean | 2020-07-20 | 2022-04-01 |
Joy Thomas | 2016-04-01 | 2020-07-20 |
Kevin Dancey | 2006-08-22 | 2016-04-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Assistant Deputy Minister of Finance
Ministry of Finance, Tax Policy Branch |
juillet 1993 à avril 1995 | Pas une charge désignée |
Special Advisor to the Assistant Deputy Minister of Finance
Ministry of Finance, Tax Policy Branch |
juillet 1985 à juin 1987 | Pas une charge désignée |