Nombre total de rapports de communication : 48
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
CNOC represents the interests of those bodies corporate in Canada that own or operate wireline networks, in whole or in part, and are involved in the competitive provision of communications services to the public over those networks. CNOC also enables and promotes innovation and productivity in Canada, as well as Canada’s international competitiveness through the removal of barriers to increased competition in the provision of communications services.
Jeff Brownlee, Executive Director
Adresse :
204-78 George, Street
Ottawa, ON K1N 5W1
Canada
Numéro de téléphone :
613-795-7454
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Network Operators Consortium Inc./Consortium des Operateurs de Réseaux Canadiens Inc. | 2011-12-16 | 2024-02-16 |
Canadian Network Operators Consortium | 2010-11-02 | 2011-12-16 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Geoff White | 2021-02-06 | 2024-02-16 |
Jeff Brownlee | 2019-03-27 | 2021-02-06 |
Jill Schatz | 2018-08-01 | 2019-03-27 |
Christopher Hickey | 2016-11-01 | 2018-07-31 |
Bill Sandiford | 2010-11-02 | 2015-04-02 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Press Secretary/Senior Policy Advisor
Finance/Deputy PM/PCO, Political Staff |
2001 à novembre 2003 | Pas une charge désignée |
Press Secretary/Senior Policy Advisor
Finance/Deputy PM/PCO, Political Staff |
2001 à novembre 2003 | Pas une charge désignée |