The Ontario Centre of Innovation (OCI) drives the commercialization of cutting-edge research to build the economy of tomorrow and secure Ontario’s global competitiveness. A not-for-profit organization established in 1987 by the Province of Ontario, OCI fosters the training and development of the next generation of innovators and entrepreneurs and is a key partner with Ontario’s industry, universities, colleges, research hospitals, domestic and foreign investors, and government ministries. A champion of leading-edge technologies, best practices, innovation, entrepreneurship and research, OCI invests in such areas as advanced health, information and communications technology, digital media, advanced materials and manufacturing, agri-food, aerospace, transportation, energy, and the environment.
Claudia Krywiak, President and CEO
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2020-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev) | 1 195 022,00 $ | Oui |
Ministry of Economic Development, Job Creation and Trade | 69 411 910,00 $ | Oui |
Ministry of Health | 195 000,00 $ | Oui |
Adresse :
325 Front Street West, Ste. 300
Toronto, ON M5V 2Y1
Canada
Numéro de téléphone :
416-861-1092
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Ontario Centre of Innovation/Centre d’Innovation de l’Ontario | 2024-04-10 | actuel |
Ontario Centre of Innovation/Centre d’Innovation de l’Ontario | 2020-12-08 | 2024-04-10 |
Ontario Centres of Excellence | 2013-01-09 | 2020-12-08 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Claudia Krywiak | 2019-07-01 | Actuel |
Tom Corr | 2013-01-09 | 2019-07-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant
Member of Parliament office, MP Mario Silva |
octobre 2006 à août 2009 | Pas une charge désignée |