Nombre total de rapports de communication : 108
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
The Canadian Foundation for Healthcare Improvement is dedicated to accelerating healthcare improvement and transformation for Canadians. We collaborate with governments, policy-makers, and health system leaders to convert evidence and innovative practices into actionable policies, programs, tools and leadership development.
Maureen O'Neil, President
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2012-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Canadian Institute for Health Information | 5 000,00 $ | Non |
Capital District Health Authority (Nova Scotia) | 9 159,57 $ | Oui |
Fort Smith Health and Social Services Authority | 12 500,00 $ | Non |
Fraser Health Authority (British Columbia) | 50 000,00 $ | Non |
Health Council of Canada | 42 265,00 $ | Non |
Health Quality Council (Saskatchewan) | 2 500,00 $ | Non |
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 293 697,46 $ | Oui |
Northern Health Authority (British Columbia) | 25 538,85 $ | Non |
Northwest Territories Department of Health and Social Services | 70 000,00 $ | Oui |
Nova Scotia Department of Health | 25 000,00 $ | Non |
Nova Scotia Health Research Foundation | 2 050,00 $ | Non |
Santé Canada (SC) | 9 980,00 $ | Non |
Saskatchewan Health | 57 762,10 $ | Oui |
Stanton Territorial Health Authority | 20 500,00 $ | Non |
Adresse :
Suite 700 1565 Carling Ave
Ottawa, ON K1Z 8R1
Canada
Numéro de téléphone :
613-728-2238
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Foundation for Healthcare Improvement/Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé | 2013-10-18 | 2019-04-29 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Jennifer Zelmer | 2018-09-01 | 2019-04-29 |
Maureen O'Neil | 2013-10-18 | 2018-09-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Communications
Office of the Minister of State (Federal Economic Development Initiative for Northern Ontario), Minister's office |
2004 à 2006 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Communications
Office of the Minister of State (Federal Economic Development Initiative for Northern Ontario), Minister's office |
2004 à 2006 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
President
International Development Research Council, President's office |
1997 à juin 2008 | Pas une charge désignée |
President (Interim)
International Centre for Human Rights and Democratic Development, President's office |
1996 à 1997 | Pas une charge désignée |
Coordinator
Status of Women Canada, None |
1986 à 1987 | Pas une charge désignée |
Director/Senior Policy Analyst, Policy Research and Strategic Planning Branch
Health and Welfare Canada, Social Programs Analysis Directorate |
1974 à 1978 | Pas une charge désignée |
Chief, Social Programs
Communications Canada, Social Policy and Programs Branch |
1973 à 1974 | Pas une charge désignée |
Program Analyst
Statistics Canada, Social Statistics |
1972 à 1972 | Pas une charge désignée |
Coordinator of Research
Secretary of State department, Task Force on Citizenship |
1970 à 1970 | Pas une charge désignée |
Research Associate
Ministry of State for Urban Affairs, None |
1970 à 1971 | Pas une charge désignée |