Nombre total de rapports de communication : 108
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
The Canadian Foundation for Healthcare Improvement identifies proven innovations and accelerates their spread across Canada by supporting healthcare organizations to adapt, implement and measure improvements in patient care, population health and value-for-money.
Jennifer Zelmer, President and Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2018-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Santé Canada (SC) | 15 007 500,00 $ | Oui |
Adresse :
150 Kent St., Suite 200
Ottawa, ON K1P 0E4
Canada
Numéro de téléphone :
613-728-2238
Poste
207
Numéro de fax :
613-728-3527
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Foundation for Healthcare Improvement/Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé | 2013-10-18 | 2019-04-29 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Jennifer Zelmer | 2018-09-01 | 2019-04-29 |
Maureen O'Neil | 2013-10-18 | 2018-09-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Communications
Office of the Minister of State (Federal Economic Development Initiative for Northern Ontario), Minister's office |
2004 à 2006 | Pas une charge désignée |