Mission Statement - The mission of the Canadian Home Builders' Association is to be the voice of the residential construction industry in Canada, to achieve an environment in which our membership can operate profitably and to promote affordability and choice in housing for all Canadians
Kevin Lee, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2022-10-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Ressources naturelles Canada (RNCan) | 900 000,00 $ | Oui |
Adresse :
Suite 500
141 Laurier Avenue West
Ottawa, ON K1P 5J3
Canada
Numéro de téléphone :
613-230-3060
Poste
222
Numéro de fax :
613-232-8214
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Home Builders' Association | 2024-07-17 | actuel |
Canadian Home Builders' Association | 2009-01-26 | 2024-07-17 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Kevin Lee | 2013-06-01 | Actuel |
JOHN KENWARD | 1996-02-06 | 2013-06-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Desk Officer, Organization for Security and Cooperation in Europe
Department of Foreign Affairs and International Trade, IDR (North American and Euro-Atlantic Security and Defence) |
octobre 2000 à octobre 2001 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Executive Assistant for Diane Ablonczy, MP (Calgary-Nose Hill)
Parliament of Canada, House of Commons |
septembre 2001 à octobre 2007 | Pas une charge désignée |
Constituency Assistant for Gurmant Grewal, MP (Surrey Central)
Parliament of Canada, House of Commons |
janvier 2001 à septembre 2001 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Desk Officer, Organization for Security and Cooperation in Europe
Department of Foreign Affairs and International Trade, IDR (North American and Euro-Atlantic Security and Defence) |
octobre 2000 à octobre 2001 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director, Housing Division
Natural Resources Canada, Office of Energy Efficiency |
juillet 2008 à mai 2013 | Pas une charge désignée |
Deputy Director - Housing, Buildings, Communities & Simulation
Natural Resources Canada, CanmetENERGY |
novembre 2004 à juillet 2008 | Pas une charge désignée |