Nombre total de rapports de communication : 84
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) is Canada's third-largest national communications provider, seamlessly blending innovative solutions and world-class technology. In the province of Manitoba, MTS Allstream serves residential and business customers with a full suite of wireline voice, data services, next generation wireless, and MTS TV services. MTS Allstream's Enterprise division services business customer with infrastructure management and information technology services. MTS Allstream has an extensive national broadband fibre optic network and provides international connections through strategic partnerships and interconnection agreements with other international service interconnection agreements with other international service providers.
Pierre Blouin, Chief Executive Officer (CEO)
Adresse :
333 Main Street
MP19C
Winnipeg, MB R3C 3V6
Canada
Numéro de téléphone :
613-688-8774
Numéro de fax :
613-688-8303
MTS Allstream Inc. ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
MTS Inc. | 2012-01-01 | 2015-11-09 |
MTS Allstream Inc. | 2008-08-13 | 2012-01-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Kelvin Shepherd | 2012-01-01 | 2015-11-09 |
Pierre Blouin | 2006-04-07 | 2012-01-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Executive Assistant
Deparment of Agriculture and Agri-Food, Federal Agriculture Minister |
décembre 1993 à décembre 1995 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Legal Policy Analyst
Industry Canada, Telecommunications Policy Branch |
février 1991 à septembre 1998 | Pas une charge désignée |
Legal Research Assistant
Industry Canada, Telecommunications Policy Branch |
septembre 1990 à février 1991 | Pas une charge désignée |
Legal Research Assistant
Industry Canada, Telecommunications Policy Branch |
mai 1988 à août 1988 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Researcher
Department of Foreign Affairs and International Trade Canada (formely Canadian Consulate General), Minister of Foreign Affairs |
mai 1992 à août 1992 | Pas une charge désignée |
Administrative Support Clerk (summer student)
Department of Foreign Affairs and International Trade Canada (formely Canadian Consulate General), Minister of Foreign Affairs |
mai 1991 à août 1991 | Pas une charge désignée |