MAC is the national organization of the metals and minerals industry. Its Members are engaged in mineral exploration, extraction, beneficiation, smelting, refining and other processing of metallic and non-metallic minerals. MAC represents the interests of its members at the national and international levels and liaises with other mining industry associations, foreign, national, provincial and territorial. MAC responds to enquiries from the public, media and government and provides a vehicle for joint and voluntary action by its member firms. The Association advises government institiutions and public office holders regarding the impact of policies, legislation and regulations on the Canadian metals and minerals industry.
Gordon Peeling, President & CEO
Adresse :
1105 - 350 Sparks Street
Ottawa, ON K1R 7S8
Canada
Numéro de téléphone :
613-233-9391
Numéro de fax :
613-233-8897
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
The Mining Association of Canada (MAC)/L'association minière du Canada (AMC) | 2024-04-04 | actuel |
The Mining Association of Canada (MAC)/L'association minière du Canada (AMC) | 2008-08-12 | 2024-04-04 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
PIERRE GRATTON | 2011-06-01 | Actuel |
Gordon Peeling | 1998-01-28 | 2011-06-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Marketing Officer
Parks Canada, National Parks Branch |
1982 à 1986 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Manager/Chief of Mineral Sector and a second position as Advisor, Advanced Materials in Policy Sector
Industry Canada, Mineral Sector and the Advanced Materials in Policy Sector |
1989 à 1991 | Pas une charge désignée |
Director of Technology Transfer
Energy, Mines and Resources, Canada Center for Mineral and Energy Technology (CANMET) |
1984 à 1989 | Pas une charge désignée |
Executive Assistant
Consumer & Corporate Affairs, Minister's Office |
1983 à 1984 | Pas une charge désignée |
Assistant
Minister of State for Mines, Minister's Office |
1980 à 1983 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant and Communications Assistant
Industry, Office of The Hon John Manley, Minister |
2000 à 2000 | Pas une charge désignée |
Executive Assistant
House of Commons, MP's Office |
1994 à 1998 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director, Mineral Resources
Indian & Northern Affairs Canada, Northern Affairs Program |
1998 à 2007 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director General
Natural Resources Canada, Mineral & Metals Commodities Branch |
1992 à 1995 | Pas une charge désignée |
Director General
Natural Resources Canada, Mineral Strategy Branch |
1989 à 1992 | Pas une charge désignée |
Director
Natural Resources Canada, Internatinal Mineral Relations |
1982 à 1989 | Pas une charge désignée |
Mineral Economist
Energy Mines and Resources, Minerals and Metals Commodities Branch |
1974 à 1979 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy Advisor
Minister of Transportation, Office of the Hon. Jean-C Lapierre |
2004 à 2005 | Pas une charge désignée |
Manager
Export Development Canada, Environmental Exports Initiative |
2002 à 2004 | Pas une charge désignée |
Policy Advisor
Natural Resources Canada, Office of the Hon. Anne McLellan, Minister |
1996 à 1997 | Pas une charge désignée |
Policy Advisor
International Trade, Office of Hon Pierre Pettigrew and Hon Sergio Marchi |
1987 à 2002 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Marketing Officer
Parks Canada, National Parks Branch |
1982 à 1986 | Pas une charge désignée |