The Calgary Airport Authority (CAA) is a not-for-profit, non-share capital corporation, responsible for the operation, management and development of the Calgary International and Springbank airports.The objective of the CAA is to advance the economic and community development by promoting and encouraging improved airline and transportation service, for the benefit of the public in the region.
Garth Atkinson, President and Chief Executive Officer (CEO)
Adresse :
2000 Airport Road N.E.
Calgary, AB T2E 6W5
Canada
Numéro de téléphone :
403-262-3775
Poste
457
Numéro de fax :
403-262-2952
Calgary Airport Authority n'est pas une filiale d'une société mère.
Calgary Airport Authority ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Calgary Airport Authority | 2024-05-07 | actuel |
Calgary Airport Authority | 2008-08-13 | 2024-05-07 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Chris Dinsdale | 2024-02-01 | Actuel |
Garth Atkinson | 2006-05-03 | 2017-01-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Manager Financial and Resource Management - Calgary International Airport
Transport Canada, Airports Branch - Western Region |
1982 à 1992 | Pas une charge désignée |
Support Management Accounting - Pearson International Airport
Transport Canada, Airports Branch - Ontario Region |
1981 à 1982 | Pas une charge désignée |
Financial Analyst
Public Works Canada, Financial Services Branch - Ontario Region |
1979 à 1981 | Pas une charge désignée |
Senior Financial Analyst
Canada Employment and Immigration, Financial Services Branch - Ontario Region |
1978 à 1979 | Pas une charge désignée |
Program Development Officer - Pearson International Airport
Transport Canada, Airports Branch - Ontario Region |
1977 à 1978 | Pas une charge désignée |
Financial Officer
Transport Canada, Financial Services Branch - Ontario Region |
1976 à 1977 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Superintendent of Finance
Transport Canada, Calgary Branch |
décembre 1989 à juin 1992 | Pas une charge désignée |
Senior Policy Analyst
Energy Mines & Resources, Calgary Branch |
juin 1987 à décembre 1989 | Pas une charge désignée |
Senior Auditor
Energy Mines & Resources, Calgary Branch |
juillet 1982 à décembre 1983 | Pas une charge désignée |