The University of Victoria is one of Canada's leading universities. Our vision is to be a university of choice for outstanding students, faculty and staff from British Columbia, Canada and the world. We provide students and faculty with a unique learning environment, recognized for its commitment to research, scholarship and experiential learning, and for its outstanding social, cultural, artistic, environmental and athletic opportunities.
Jamie Cassels, President and Vice-Chancellor
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2012-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Canada Foundation for Innovation | 19 103 000,00 $ | Oui |
Canada Research Chairs | 4 693 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 6 526 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 15 320 000,00 $ | Oui |
Foreign | 3 498 000,00 $ | Oui |
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 5 302 000,00 $ | Oui |
Municipal | 182 000,00 $ | Oui |
Other federal | 13 112 000,00 $ | Oui |
Other provinces | 5 992 000,00 $ | Oui |
Provincial | 204 389 000,00 $ | Oui |
Santé Canada (SC) | 261 000,00 $ | Oui |
Adresse :
Administrative Services Building
PO Box 1700 STN CSC
Victoria, BC V8W 2Y2
Canada
Numéro de téléphone :
250-472-5045
Numéro de fax :
250-721-8654
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
University of Victoria | 2023-12-11 | actuel |
University of Victoria | 2008-10-16 | 2023-12-11 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Kevin Hall | 2020-11-01 | Actuel |
Valerie Kuehne | 2020-10-09 | 2020-11-01 |
Jamie Cassels | 2013-07-01 | 2020-10-09 |
David Turpin | 2006-05-23 | 2013-07-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Advisor/Director
Prime Minister's Office, Appointments Secretariat |
2001 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Senior Advisor
Citizenship and Immigration, Minister's Office |
septembre 1999 à 2001 | Pas une charge désignée |
Policy Analyst
House of Commons, National Liberal Caucus Research Bureau |
1998 à septembre 1999 | Pas une charge désignée |
Executive Assistant
House of Commons, Member of Parliament, Parkdale High Park |
septembre 1997 à 1998 | Pas une charge désignée |