Founded in 1913, the Canadian Pulp and Paper Association changed its name to the Forest Products Association of Canada (FPAC) in February 2001. FPAC is the voice of Canada's wood, pulp, and paper producers nationally and internationally in government, trade, and environmental affairs. Canada's forest industry represents almost 2 percent of Canada's GDP and exports over $23 billion annually. The industry is one of Canada's largest employers, operating in hundreds of Canadian communities and providing 600,000 direct and indirect jobs across the country. With the assistance of member companies, FPAC designs programs to promote Canada's leadership in trade and economic matters, sustainable forest management and environmental stewardship. L’Association canadienne des pâtes et papiers a été fondé en 1913. En février 2002 le nom fût changé à l’Association des produits forestiers du Canada. L’Association des produits forestiers du Canada (APFC) est le porte-parole, au Canada et à l’étranger, des producteurs canadiens de bois, de pâte et de papier pour les questions touchant le gouvernement, le commerce et l’environnement. L’industrie canadienne des produits forestiers représente 2 % du PIB et exporte plus de 23 milliards de dollars chaque année. Il s’agit de l’un des plus gros employeurs du pays, qui a des activités dans plus de 300 collectivités canadiennes et procure 725 000 emplois directs et indirects d’un océan à l’autre. Avec l’aide de ses membres, l’APFC conçoit des programmes visant à promouvoir l’action de chef de file du Canada dans le domaine commercial et économique, de l’aménagement forestier durable et de l’intendance de l’environnement.
AVRIM LAZAR, PRESIDENT
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2010-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Government of Alberta | 477 138,18 $ | Oui |
Ressources naturelles Canada (RNCan) | 477 138,18 $ | Oui |
Adresse :
410-99 BANK STREET
410-99, rue Bank
OTTAWA, ON K1P 6B9
Canada
Numéro de téléphone :
613-563-1441
Poste
309
Numéro de fax :
613-563-4720
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Forest Products Association of Canada/Association des produits forestiers du Canada | 2024-05-15 | actuel |
Forest Products Association of Canada/Association des produits forestiers du Canada | 2009-10-30 | 2024-05-15 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Derek Nighbor | 2016-03-07 | Actuel |
Paul Lansbergen | 2015-12-18 | 2016-03-07 |
David Lindsay | 2012-09-01 | 2015-12-18 |
CATHERINE COBDEN | 2012-04-01 | 2012-09-01 |
AVRIM LAZAR | 2002-05-23 | 2012-04-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director, Communications
Canadian Tourism Commission, Communications |
2001 à 2004 | Pas une charge désignée |
Senior Communications Officer
House of Commons, Public Information Office |
1985 à 1994 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Parliamentary Assistant
House of Commons, House of Commons |
2006 à 2008 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director, Communications
Canadian Tourism Commission, Communications |
2001 à 2004 | Pas une charge désignée |
Senior Communications Officer
House of Commons, Public Information Office |
1985 à 1994 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Assistant Deputy Minister, Strategic Policy
Human Resource Development Canada, Human Resource Development Canada |
juillet 1998 à décembre 2001 | Pas une charge désignée |
Assistant Deputy Minister, Policy and Communications
Environment Canada, Environment Canada |
novembre 1995 à juillet 1998 | Pas une charge désignée |
Director General, Biodiversity Directorate and Conservation Policy and Planning
Environment Canada, Environmental Conservation Service |
mai 1994 à novembre 1995 | Pas une charge désignée |
Director General, Policy Coordination and Strategic Directions
Agriculture Canada, Policy |
1992 à 1994 | Pas une charge désignée |
Director General, Review Directorate
Agriculture Canada, Policy |
1990 à 1991 | Pas une charge désignée |
Director General, Review Directorate
Director General, Review Directorate, Director General, Review Directorate |
1985 à 1990 | Pas une charge désignée |
Chief, Policy Research in Civil Law and Social Matters
Department of Justice, Department of Justice |
1981 à 1982 | Pas une charge désignée |
Director, Programme Evaluation
Department of Justice, Department of Justice |
1981 à 1985 | Pas une charge désignée |
Senior Analyst, Civil Law and Social Matters
Department of Justice, Department of Justice |
1978 à 1981 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Advisor
Department of Foreign Affairs and International Trade, United States Trade Policy and Environment Divisions from |
1994 à février 1996 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legislative Assistant to MP for Hillsborough, PEI
House of Commons, House of Commons |
1995 à 1998 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legislative Assistant and Press Secretary, Minister of State (Finance)
House of Commons, House of Commons |
1991 à 1993 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
House of Commons, House of Commons |
1990 à 1991 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Project Officer, Department of Industry
Industry Canada, Department of Industry |
2003 à 2004 | Pas une charge désignée |
Summer Student position with Minister of Industry's office
Industry Canada, Industry CAnada |
2003 à 2003 | Pas une charge désignée |