THE CANADIAN FEDERATION FOR THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES PROMOTES RESEARCH AND SCHOLARSHIP IN THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, AND A BETTER UNDERSTANDING OF THE IMPORTANCE OF SUCH WORK FOR CANADA AND THE WORLD. THE FEDERATION ADVOCATES THE CONCERNS OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES COMMUNITIES; ASSISTS IN THE FORMULATION OF RESEARCH POLICIES IN THESE AREAS; FOSTERS TEACHING AND LEARNING IN THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES AT ALL LEVELS OF EDUCATION; FACILITATES THE WORK OF GROUPS OF SCHOLARS; ACTS AS A FEDERATION OF LEARNED SOCIETIES; AND ENCOURAGES AND PROMOTES RESEARCH AND THE PUBLICATION AND DISSEMINATION OF SCHOLARSHIP IN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES.
Jean-Marc Mangin, Executive Director
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2013-09-30
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 450 000,00 $ | Oui |
Adresse :
275 Bank St, #300
Ottawa, ON K2P 2L6
Canada
Numéro de téléphone :
613-238-6112
Numéro de fax :
613-238-6114
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
CANADIAN FEDERATION FOR THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES/FÉDÉRATION CANADIENNE DES SCIENCES HUMAINES | 2024-03-09 | actuel |
CANADIAN FEDERATION FOR THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES/FÉDÉRATION CANADIENNE DES SCIENCES HUMAINES | 2009-05-14 | 2024-03-09 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Karine Morin | 2024-06-15 | Actuel |
Camille Ferrier | 2024-03-09 | 2024-06-15 |
Gabriel Miller | 2017-05-01 | 2024-03-09 |
Christine Tausig Ford | 2016-10-11 | 2017-05-01 |
Jean-Marc Mangin | 2010-03-11 | 2016-10-11 |
Noreen Golfman | 2009-10-30 | 2010-03-11 |
Jody Ciufo | 2006-12-11 | 2009-10-30 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief of Operations for Humantiarian Assistance
Canadian International Development Agency, International Humanitarian Assistance |
2006 à décembre 2007 | Pas une charge désignée |
Chief of Operations
Department of Foreign Affairs, International Humanitarian Assistance |
2003 à 2006 | Pas une charge désignée |
Chief of Operations for Humantiarian Assistance
Canadian International Development Agency, International Humanitarian Assistance |
1998 à 2003 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief of Operations for Humantiarian Assistance
Canadian International Development Agency, International Humanitarian Assistance |
2006 à décembre 2007 | Pas une charge désignée |
Chief of Operations
Department of Foreign Affairs, International Humanitarian Assistance |
2003 à 2006 | Pas une charge désignée |
Chief of Operations for Humantiarian Assistance
Canadian International Development Agency, International Humanitarian Assistance |
1998 à 2003 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Parliamentary Intern
House of Commons, Member of Parliament's office |
septembre 2004 à juin 2005 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Analyst
Library of Parliament, Parliamentary Information and Research Service (PIRS) |
octobre 2007 à octobre 2008 | Pas une charge désignée |