The Greater Toronto Airports Authority (GTAA) is a private, not-for-profit corporation mandated to manage and operate Toronto Pearson International Airport within a regional system of airports to enhance the economic growth and development of southern Ontario.
Deborah Flint, President & Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2020-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agence du revenu du Canada (ARC) | 48 800 000,00 $ | Oui |
Adresse :
3111 Convair Drive
Mississauga, ON L5P 1B2
Canada
Numéro de téléphone :
416-776-3344
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto / Greater Toronto Airports Authority n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Greater Toronto Airports Authority/Autorité aéroportuaire du Grand Toronto | 2024-05-13 | actuel |
Greater Toronto Airports Authority/Autorité aéroportuaire du Grand Toronto | 2008-07-02 | 2024-05-13 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Deborah Flint | 2020-02-03 | Actuel |
Howard Eng | 2012-03-29 | 2020-02-03 |
Lloyd McCoomb | 2007-02-05 | 2012-03-29 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Summer Student, Experimental Farm Information Booth
Agriculture Canada, Ottawa, ON |
1984 à 1984 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Telcommunications Engineer
Air Canada, Telecommunications |
juin 1987 à 1989 | Pas une charge désignée |