THE CHAMBER OF MARINE COMMERCE MONITORS AND ADVOCATES ON TRADE AND TRANSPORTATION STATUTE, POLICY AND REGULATIONS, PARTICULARLY THOSE DEALING WITH THE MARINE MODE AS THEY MAY AFFECT MEMBER COMPANIES. CHAMBER STAFF WORK WITH MEMBERS AND DEVELOP POSITIONS WHICH THEY THEN RELATE TO GOVERNMENT OFFICIALS. CHAMBER STAFF ARRANGE AND PARTICIPATE IN MEETINGS BETWEEN REPRESENTATIVES OF MEMBER COMPANIES AND GOVERNMENT OFFICIALS.
BRUCE BURROWS, PRESIDENT AND CEO
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2020-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agence du revenu du Canada (ARC) | 0,00 $ | Oui |
Adresse :
300 Sparks Street
Suite 340
Ottawa, ON K1R 7S3
Canada
Numéro de téléphone :
613-294-6603
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Chamber of Marine Commerce/Chambre de commerce maritime | 2024-05-02 | actuel |
Chamber of Marine Commerce/Chambre de commerce maritime | 2008-04-23 | 2024-05-02 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
BRUCE BURROWS | 2016-12-09 | Actuel |
RAYMOND JOHNSTON | 2016-10-01 | 2016-12-09 |
STEPHEN BROOKS | 2013-04-01 | 2016-10-01 |
RAYMOND JOHNSTON | 1999-12-14 | 2013-04-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Manager, National Affairs
Canadian Grain Commission, Executive |
mai 2017 à mars 2019 | Pas une charge désignée |
Analyst
Farm Products Council of Canada, Policy Analysis |
janvier 2013 à mai 2017 | Pas une charge désignée |
Policy Analyst
Environment Canada, Chemical Management Division |
septembre 2010 à janvier 2013 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Manager, National Affairs
Canadian Grain Commission, Executive |
mai 2017 à mars 2019 | Pas une charge désignée |
Analyst
Farm Products Council of Canada, Policy Analysis |
janvier 2013 à mai 2017 | Pas une charge désignée |
Policy Analyst
Environment Canada, Chemical Management Division |
septembre 2010 à janvier 2013 | Pas une charge désignée |