Air Canada is Canada's largest domestic and international full-service air carrier and the largest provider of scheduled passenger services in the domestic market, the transborder market and each of the Canada-Europe, Canada-Pacific, Canada-Caribbean/Central America and Canada-South American markets. Passenger transportation is the principle business. Air Canada is headquartered in Montreal.
CALIN ROVINESCU, President and Chief Executive Officer
Adresse :
P.O. Box 14,000
Station Airport
Dorval, QC H4Y 1H4
Canada
Numéro de téléphone :
514-422-7700
Numéro de fax :
514-422-4945
Air Canada ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Air Canada | 2024-05-14 | actuel |
Air Canada | 2008-08-14 | 2024-05-14 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Michael Rousseau | 2021-02-15 | Actuel |
CALIN ROVINESCU | 2009-04-01 | 2021-02-15 |
Montie Brewer | 2007-03-02 | 2009-04-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Departmental Liaison
Canadian Heritage, Minister's Office |
novembre 2005 à mars 2006 | Pas une charge désignée |
Project Manager
Social Development Canada, Executive and Ministerial Services |
novembre 2004 à novembre 2005 | Pas une charge désignée |
Special Assistant to the Minister
Canadian Heritage, Office of the Minister |
septembre 1999 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Press Secretary and Legislative Assistant to the Honourable Sheila Copps
Minister's Office, Heritage Canada |
novembre 1993 à décembre 1997 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Departmental Liaison
Canadian Heritage, Minister's Office |
novembre 2005 à mars 2006 | Pas une charge désignée |
Project Manager
Social Development Canada, Executive and Ministerial Services |
novembre 2004 à novembre 2005 | Pas une charge désignée |
Special Assistant to the Minister
Canadian Heritage, Office of the Minister |
septembre 1999 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy Advisor
Secretary of State Rural Development & Fednor, Minister's Office |
mars 2001 à février 2003 | Pas une charge désignée |