Management of sugar beet quota for farmers, negotiation of master contracts between sugar beet farmers and processors, licensing of sugar beet processors, agricultural research, media and government relations activities.
Bruce Webster, General Manager
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2007-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) | 5 000,00 $ | Oui |
Adresse :
4900-50 Street
Taber, AB T1G 1T3
Canada
Numéro de téléphone :
403-223-1110
Numéro de fax :
403-223-1022
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Alberta Sugar Beet Growers | 2024-04-15 | actuel |
Alberta Sugar Beet Growers | 2008-08-06 | 2024-04-15 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Jennifer Crowson | 2023-05-31 | Actuel |
Melody Garner - Skiba | 2016-08-02 | 2023-05-31 |
Gerald Third | 2013-09-11 | 2016-08-02 |
Bruce Webster | 2007-05-11 | 2008-12-11 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Finance Officer
Canadian Armed Forces, 18th Air Defence Regiment, Royal Canadian Artillery |
janvier 1993 à 1993 | Pas une charge désignée |
Finance Officer
Canadian Armed Forces, 20th Independent Field Battery, Royal Canadian Artillery |
janvier 1993 à 1993 | Pas une charge désignée |
Combat Service Support Planning Officer
Canadian Armed Forces, Land Force Western Area Headquarters |
juillet 1991 à janvier 1993 | Pas une charge désignée |
Adjutant
Canadian Armed Forces, 15 (Edmonton) Service Battalion |
1990 à 1991 | Pas une charge désignée |
Adjutant
Canadian Armed Forces, 15 (Edmonton) Service Battalion |
1989 à 1989 | Pas une charge désignée |
District Adjutant
Canadian Armed Forces, Northern Alberta District |
1989 à 1990 | Pas une charge désignée |
Various in Logistics Corp
Canadian Armed Forces, 15 (Edmonton) Service Battalion |
1987 à 1989 | Pas une charge désignée |
Special Assistant to the Minister of State (Multiculturalism)
Secretary of State Department, Multiculturalism Secretariat |
1979 à 1980 | Pas une charge désignée |
Various in Logistics Corp
Canadian Armed Forces, 15 (Edmonton) Service Battalion |
juin 1975 à 1978 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Finance Officer
Canadian Armed Forces, 18th Air Defence Regiment, Royal Canadian Artillery |
janvier 1993 à 1993 | Pas une charge désignée |
Finance Officer
Canadian Armed Forces, 20th Independent Field Battery, Royal Canadian Artillery |
janvier 1993 à 1993 | Pas une charge désignée |
Combat Service Support Planning Officer
Canadian Armed Forces, Land Force Western Area Headquarters |
juillet 1991 à janvier 1993 | Pas une charge désignée |
Adjutant
Canadian Armed Forces, 15 (Edmonton) Service Battalion |
1990 à 1991 | Pas une charge désignée |
Adjutant
Canadian Armed Forces, 15 (Edmonton) Service Battalion |
1989 à 1989 | Pas une charge désignée |
District Adjutant
Canadian Armed Forces, Northern Alberta District |
1989 à 1990 | Pas une charge désignée |
Various in Logistics Corp
Canadian Armed Forces, 15 (Edmonton) Service Battalion |
1987 à 1989 | Pas une charge désignée |
Special Assistant to the Minister of State (Multiculturalism)
Secretary of State Department, Multiculturalism Secretariat |
1979 à 1980 | Pas une charge désignée |
Various in Logistics Corp
Canadian Armed Forces, 15 (Edmonton) Service Battalion |
juin 1975 à 1978 | Pas une charge désignée |