Promote an understanding of the Canadian banking industry, work with others to ensure the legal and regulatory framework governing banks operates in an effecient and effective manner, and help in the development of industry standards.
Nancy Hughes Anthony, President and Chief Executive Officer
Adresse :
199 Bay Street
Commerce Court West
Toronto, ON M5L 1G2
Canada
Numéro de téléphone :
416-362-6093
Poste
214
Numéro de fax :
416-362-7708
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Bankers Association/Association des Banquiers Canadiens | 2024-04-02 | actuel |
Canadian Bankers Association/Association des Banquiers Canadiens | 2008-07-25 | 2024-04-02 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Anthony Ostler | 2022-02-28 | Actuel |
Angelina Mason | 2021-12-23 | 2022-02-28 |
Neil Parmenter | 2017-05-01 | 2021-12-23 |
Terry Campbell | 2011-03-01 | 2017-05-01 |
Nancy Hughes Anthony | 2007-05-30 | 2011-03-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Investigations Officer
Revenue Canada, Taxation |
juin 1979 à avril 1982 | Pas une charge désignée |
Field Auditor
Revenue Canada, Taxation |
mai 1978 à juin 1979 | Pas une charge désignée |
Office Auditor
Revenue Canada, Taxation |
novembre 1977 à mai 1978 | Pas une charge désignée |
Assessing Officer
Revenue Canada, Taxation |
juillet 1977 à novembre 1977 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy Analyst
Treasury Board Secretariat, Corporate Governance Directorate |
juillet 2006 à septembre 2006 | Pas une charge désignée |
Special Assistant - Canadian Food Inspection Agency
Minister of Agriculture and Agri-food Canada, Minister's Office |
septembre 2005 à février 2006 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
House of Commons, Member of Parliament |
septembre 2001 à août 2004 | Pas une charge désignée |
Policy Intern
Department of Foreign Affairs and International Trade, Canadian Mission to the Organization of American States (OAS) |
septembre 1999 à décembre 1999 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Investigations Officer
Revenue Canada, Taxation |
juin 1979 à avril 1982 | Pas une charge désignée |
Field Auditor
Revenue Canada, Taxation |
mai 1978 à juin 1979 | Pas une charge désignée |
Office Auditor
Revenue Canada, Taxation |
novembre 1977 à mai 1978 | Pas une charge désignée |
Assessing Officer
Revenue Canada, Taxation |
juillet 1977 à novembre 1977 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Economist
Department of Finance Canada, Financial Sector Policy Division - Financial Crimes - Domestic Economist |
juillet 2003 à décembre 2004 | Pas une charge désignée |
Economist
Department of Finance Canada, Financial Sector Policy Division - Financial Stability Section |
décembre 2002 à juillet 2003 | Pas une charge désignée |
Economist
Department of Finance Canada, Financial Institutions Division - Structural Issues Section |
juillet 2000 à décembre 2002 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Acting Director, Economics Division
Library of Parliament, Parliamentary Research Branch |
mars 1999 à décembre 2001 | Pas une charge désignée |
Senior Analyst, Economics Division
Library of Parliament, Parliamentary Research Branch |
mars 1989 à décembre 2001 | Pas une charge désignée |
Research Officer, Economics Division
Library of Parliament, Parliamentary Research Branch |
août 1979 à mars 1989 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief of Staff
Transport Canada, Office of the Minister of Transport |
mars 2003 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Director of Communications and Senior Policy Advisor
Transport Canada, Office of the Minister of Transport |
juin 2000 à mars 2003 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Transport Canada, Office of the Minister of Transport |
juin 1997 à juin 2000 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
House of Commons, Office of the Honourable David Collenette, M.P. |
octobre 1996 à juin 1997 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
National Defense, Office of the Minister of National Defence |
janvier 1996 à octobre 1996 | Pas une charge désignée |
Contact Collections Officer
Revenue Canada, North York District Office |
juillet 1993 à décembre 1995 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Deputy Minister
Veterans Affairs, Office of Minister of Veterans Affairs |
février 1993 à février 1994 | Pas une charge désignée |
Deputy Minister
Consumer and Corporate Affairs, Office of the Minister of Consumer and Corporate Affairs |
juin 1991 à février 1993 | Pas une charge désignée |
Deputy Minister
Office of Privatization and Regulatory Affairs, Office of the Minister of the Office of Privatization and Regulatory Affairs |
mars 1990 à juin 1991 | Pas une charge désignée |
Special Assignment on Base Closures
Privy Council Office, Regulatory Affairs |
1989 à 1990 | Pas une charge désignée |
Assistant Secretary
Privy Council Office, Regulatory Affairs |
1986 à 1987 | Pas une charge désignée |
Assistant Director General
Department of Energy, Mines and Resources, Petroleum Incentive Program |
1980 à 1986 | Pas une charge désignée |
Director General
Department of Energy, Mines and Resources, Natural Gas Branch |
1980 à 1986 | Pas une charge désignée |
Program Analyst
Teasury Board Secretariat, Teasury Board Secretariat |
1978 à 1980 | Pas une charge désignée |
First Secretary, Public Affairs
Department of External Affair, Canadian Embassy, Mexico City |
1976 à 1976 | Pas une charge désignée |
Program Analyst
Treasury Board Secretariat, Treasury Board Secretariat |
1974 à 1976 | Pas une charge désignée |
Executive Assisant to the Director
Canada Council, Office of Director of Canada Council |
1972 à 1974 | Pas une charge désignée |
Administrative Trainee
Department of the Secretary of State, Department of the Secretary of State |
1970 à 1972 | Pas une charge désignée |