The Canadian Life and Health Insurance Association Inc. (CLHIA) exists to serve its members in areas of common interest, need or concern. In carrying out this mission, the Association ensures that the views and interests of its diverse membership and of the public are equitably addressed. The CLHIA is guided by seven strategic objectives that drive all of its work, the three leading ones being: to build consensus among members on issues and concerns of importance to the industry; to promote a legislative and regulatory environment in Canada favourable to the business of its members; and to foster sound and equitable principles in the conduct of the business of its members.
Stephen Frank, President and Chief Executive Officer
Adresse :
79 Wellington Street West
Suite 2300, P.O. Box 99, TD South Tower
Toronto, ON M5K 1G8
Canada
Numéro de téléphone :
416-777-2221
Poste
3092
Numéro de fax :
416-777-1895
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Life and Health Insurance Association Inc./Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc. | 2024-04-03 | actuel |
Canadian Life and Health Insurance Association Inc./Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc. | 2009-08-28 | 2024-04-03 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Stephen Frank | 2017-07-01 | Actuel |
Frank Swedlove | 2007-07-30 | 2017-07-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Economist
Department of Finance, Financial Sector Policy Branch |
1998 à 2000 | Pas une charge désignée |
Research Associate: Task Force on the Future of the Canadian Financial Services Sector
Department of Finance, Financial Sector Policy Branch |
1997 à 1997 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director, Financial Literacy
Financial Consumer Agency of Canada, Financial Literacy |
février 2007 à septembre 2008 | Pas une charge désignée |
Director, Consumer Education and Public Affairs
Financial Consumer Agency of Canada, Financial Consumer Agency |
avril 2002 à septembre 2007 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Consultant
Public Health Agency, Communications Branch |
2005 à 2005 | Pas une charge désignée |
Consultant
Privy Council Office, External Advisory Committee |
2003 à 2004 | Pas une charge désignée |
Stakeholder Relations Officer
Commission on the Future of Health Care in Canada, Commissioner's Office |
2002 à 2002 | Pas une charge désignée |
Student Co-op Project
Transport Canada, Airport Authority Branch |
1987 à 1987 | Pas une charge désignée |
Records Operations Supervisor
Fisheries and Oceans, Records Management Section |
1987 à 1989 | Pas une charge désignée |
Student Co-op Project
Customs and Excise, Audit and Evaluation Branch |
1986 à 1986 | Pas une charge désignée |
Assistant Researcher
Parks Canada, Rideau Canal Historian Branch |
1984 à 1984 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legislative Assistant to a Member of Parliament
House of Commons, Member of Parliament's Office |
1988 à 1993 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Economist
Department of Finance, Financial Sector Policy Branch |
juillet 1990 à novembre 1993 | Pas une charge désignée |
Economist
Department of Finance, Financial Sector Policy Branch |
juillet 1987 à décembre 1993 | Pas une charge désignée |
Analyst
Department of Finance, Financial Sector Policy Branch |
janvier 1987 à décembre 1993 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Project Leader
Department of Finance, Financial Sector Policy Branch |
2009 à 2011 | Pas une charge désignée |
Senior Economist
Industry Canada, Mackenzie Gas Project Office |
2008 à 2009 | Pas une charge désignée |
Economist/Senior Economist
Department of Finance, Financial Sector Policy Branch |
2003 à 2008 | Pas une charge désignée |
Tax Policy Officer
Department of Finance, Tax Policy Branch |
2001 à 2003 | Pas une charge désignée |