Council of Ontario Universities works to improve the quality and accessibility of higher education in Ontario.
Bonnie Patterson, President
Adresse :
180 Dundas West
Suite 1100
Toronto, ON M5G 1Z8
Canada
Numéro de téléphone :
416-979-2165
Poste
227
Numéro de fax :
416-979-8635
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Council of Ontario Universities | 2024-05-09 | actuel |
Council of Ontario Universities | 2009-09-21 | 2024-05-09 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Stephen Orsini | 2020-09-14 | Actuel |
David Lindsay | 2016-01-01 | 2020-09-14 |
Bonnie Patterson | 2009-09-21 | 2016-01-01 |
Paul Genest | 2007-11-09 | 2009-09-21 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
The Office of Disability Issues
The Office of Disability Issues, The Office of Disability Issues |
février 2006 à décembre 2008 | Pas une charge désignée |
Office of the Prime Minister
Office of the Prime Minsiter, Office of the Prime Minister |
mars 2000 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Human Resources and Development Canada (HRDC)
Human Resources and Development Canada (HRDC), Human Resources and Development Canada (HRDC) |
octobre 1999 à mai 2000 | Pas une charge désignée |
Parliamentary Internship Program (PIP)
Parliamentary Internship Program (PIP), Parliamentary Internship Program (PIP) |
septembre 1995 à juin 1996 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
The Office of Disability Issues
The Office of Disability Issues, The Office of Disability Issues |
février 2006 à décembre 2008 | Pas une charge désignée |
Office of the Prime Minister
Office of the Prime Minsiter, Office of the Prime Minister |
mars 2000 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Human Resources and Development Canada (HRDC)
Human Resources and Development Canada (HRDC), Human Resources and Development Canada (HRDC) |
octobre 1999 à mai 2000 | Pas une charge désignée |
Parliamentary Internship Program (PIP)
Parliamentary Internship Program (PIP), Parliamentary Internship Program (PIP) |
septembre 1995 à juin 1996 | Pas une charge désignée |