Colleges and Institutes Canada (CICan) is the national and international voice of Canada's post-secondary colleges, institutes of technology, university-colleges,cégeps and polytechnics. A membership-based organization, CICan acts as a forum and advocate for 131 institutions, representing their interests to government and industry.
Denise Amyot, President and Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2018-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Affaires mondiales Canada (AMC) | 16 356 760,00 $ | Oui |
Emploi et Développement social Canada (EDSC) | 652 633,00 $ | Oui |
Environnement Canada | 2 455 746,00 $ | Oui |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) | 3 789 367,00 $ | Oui |
Ressources naturelles Canada (RNCan) | 1 538 761,00 $ | Oui |
Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) | 18 264,00 $ | Oui |
Adresse :
1 Rideau Street
Suite 701
Ottawa, ON K1N 8S7
Canada
Numéro de téléphone :
613-746-2222
Poste
6492
Numéro de fax :
613-746-6721
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Colleges and Institutes Canada/Collèges et instituts Canada | 2024-05-01 | actuel |
Colleges and Institutes Canada/Collèges et instituts Canada | 2014-05-27 | 2024-05-01 |
Association of Canadian Community Colleges/Association des collèges communautaires du Canada | 2008-08-29 | 2014-05-27 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Pari Johnston | 2023-12-04 | Actuel |
Denise Amyot | 2013-06-04 | 2023-12-04 |
James Knight | 2008-01-17 | 2013-06-04 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Member's Assistant
House of Commons, Office of Bill Blaikie, Member of Parliament |
mars 2008 à septembre 2008 | septembre 1, 2008 |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Executive Director
Social Sciences and Humanities Research Council, Corporate Strategy and Performance |
juin 2010 à mai 2015 | Pas une charge désignée |
Director
Social Sciences and Humanities Research Council, Policy, Planning, Gorvenance and International |
juillet 2009 à juin 2012 | Pas une charge désignée |
Corporate Secretary
Social Sciences and Humanities Research Council, Corporate Secretariat |
juillet 2006 à juillet 2009 | Pas une charge désignée |
Deputy Principal Clerk
House of Commons, Journal Branch |
janvier 2005 à juin 2006 | Pas une charge désignée |
Deputy Principal Clerk
House of Commons, Table Research Branch |
janvier 2002 à décembre 2004 | Pas une charge désignée |
Deputy Principal Clerk
House of Commons, PRISM Program |
janvier 1999 à décembre 2001 | Pas une charge désignée |
Head
House of Commons, Corporate Communications |
janvier 1998 à décembre 1998 | Pas une charge désignée |
Head
House of Commons, Corporate Review |
juillet 1997 à décembre 1997 | Pas une charge désignée |
Manager
House of Commons, Electronic Publishing |
janvier 1996 à juin 1997 | Pas une charge désignée |
Committee Clerk
House of Commons, Committees Directorate |
septembre 1994 à janvier 1996 | Pas une charge désignée |
Executive Assistant
House of Commons, Office of the Clerk of the House of Commons |
septembre 1992 à août 1994 | Pas une charge désignée |
Procedural Clerk
House of Commons, Table Research Branch |
septembre 1987 à août 1992 | Pas une charge désignée |
Indexer-Analyst
House of Commons, Index and Reference Branch |
avril 1985 à août 1987 | Pas une charge désignée |
Parliamentary Assistant
House of Commons, Member of Parliament |
septembre 1982 à mars 1985 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy Advisor
Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT), International Crime and Terrorism |
avril 2013 à décembre 2013 | Pas une charge désignée |
Policy Advisor
Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT), International Crime and Terrorism |
juillet 2011 à septembre 2011 | Pas une charge désignée |
Policy Officer
Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT), International Crime and Terrorism |
septembre 2010 à avril 2011 | Pas une charge désignée |
Policy Officer
Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT), Aboriginal and Circumpolar Affairs |
janvier 2008 à mai 2008 | Pas une charge désignée |
Policy Analyst
Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT), Peacebuilding |
mai 2007 à septembre 2007 | Pas une charge désignée |
Program Coordinator
Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT), Landmines |
janvier 2006 à février 2006 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
President and CEO
Crown Corporation, Canada Science and Technology Museums Corporation |
janvier 2009 à mai 2013 | Pas une charge désignée |
Senior Vice-President
Canadian Public Service Agency, Leadership and Talent Management |
janvier 2007 à janvier 2009 | janvier 4, 2009 |
Assistant Deputy Minister
Human Resources & Social Development Canada, Public Affairs and Ministerial Services |
mars 2006 à décembre 2006 | Pas une charge désignée |
Assistant Deputy Minister
Human Resources & Social Development Canada, Corporate Management and Public Affairs |
mars 2004 à février 2006 | Pas une charge désignée |
Director General
Natural Resources Canada, Communications |
novembre 2000 à février 2004 | Pas une charge désignée |
Director General
Public Service Commission, Recruitment Programs |
août 2000 à novembre 2001 | Pas une charge désignée |
Associate Director General
Human Resources Development Canada, Labour Market |
janvier 1998 à juillet 2000 | Pas une charge désignée |
Regional Director
Indian & Northern Affairs, Funding Services-Quebec Region |
novembre 1995 à décembre 1997 | Pas une charge désignée |
Chief, Policy, Film and Video
Canadian Heritage, Cultural Industries Branch |
avril 1995 à octobre 1995 | Pas une charge désignée |
Chief of Operations/Manager of Policy
Canadian Heritage, Race Relations |
août 1994 à mars 1995 | Pas une charge désignée |
A/Director-Policy and Strategies
Solicitor General, National Parole Board |
janvier 1994 à juillet 1994 | Pas une charge désignée |
Chief of Operations/Manager of Policy
Canadian Heritage, Race Relations |
mars 1990 à décembre 1993 | Pas une charge désignée |
Assistant Director
Department of National Defence, Dependant Education |
avril 1987 à mars 1990 | Pas une charge désignée |
Senior Policy Analyst and Program Officer
Official Languages, Secretary of State |
décembre 1984 à avril 1987 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Faculty Member
Canadian Centre for Management Development (now Canada School of Public Service), N/A |
janvier 1994 à avril 1996 | Pas une charge désignée |