The Canola Council of Canada is a national, nonprofit association funded by stakeholders in the canola industry. Our mission is to enhance the industry's ability to profitably produce and supply seed, oil and meal products that offer superior value to customers throughout the world. Members include canola growers, crop input suppliers, grain handling companies, exporters, processors and food and feed manufacturers.
JIM EVERSON, President
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2020-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) | 2 506 647,00 $ | Oui |
Adresse :
400-167 Lombard Avenue
Winnipeg, MB R3B 0T6
Canada
Numéro de téléphone :
613-488-9916
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canola Council of Canada | 2024-04-08 | actuel |
Canola Council of Canada | 2008-11-03 | 2024-04-08 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Chris Davison | 2023-07-31 | Actuel |
JIM EVERSON | 2017-05-23 | 2023-07-31 |
Brian Innes | 2017-02-10 | 2017-05-23 |
Patti Miller | 2012-05-03 | 2017-02-10 |
Cory McArthur | 2012-01-09 | 2012-05-03 |
JoAnne Buth | 2008-01-23 | 2012-01-09 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Agriculture Counsellor
International Trade and Market Devleopment Division, Embassy of Canada, Beijing |
août 2011 à mars 2015 | Pas une charge désignée |
Senior Trade Policy Analyst
Market Access Secretariat, Agriculture and Agri-Food Canada |
septembre 2008 à août 2011 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Research Scientist, Cropping Systems Pathologist
Agriculture and Agri-Food Canada, Research Branch |
janvier 1997 à mai 1997 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief of Staff
Agriculture Canada, Office of Minister of Canadian Wheat Board |
1987 à 1991 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Department of Communications, Minister's office |
1986 à 1987 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Agriculture Canada, Minister's office |
1984 à 1986 | Pas une charge désignée |