Nombre total de rapports de communication : 91
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Grain handling and marketing, agri-products sales, fertilizer manufacturing and sales, food processing
MAYO SCHMIDT, PRESIDENT & CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Adresse :
2625 Victoria Avenue
Regina, SK S4T 7T9
Canada
Numéro de téléphone :
306-569-4202
Numéro de fax :
306-569-5133
Viterra Inc. n'est pas une filiale d'une société mère.
Viterra Inc. ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Viterra Inc. | 2008-10-21 | 2019-09-04 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Kyle Jeworski | 2013-01-07 | 2019-09-04 |
MAYO SCHMIDT | 2008-03-31 | 2013-01-07 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Parliamentary Assistant
Parliament of Canada, Office of Gerry Ritz, MP |
février 2004 à septembre 2006 | Pas une charge désignée |
National Youth and Internship Coordinator
Office of the Leader of the Opposition, Office of the Leader of the Opposition |
octobre 2002 à février 2004 | Pas une charge désignée |
Constituency Assistant
Constituency Office of Rob Anders, MP, Constituency Office of Rob Anders, MP |
octobre 2002 à octobre 2002 | Pas une charge désignée |
Constituency Coordinator
Parliament of Canada, Office of Gerry Ritz, MP |
janvier 2001 à octobre 2002 | Pas une charge désignée |
Summer Intern
Office of the Leader of the Opposition, Office of the Leader of the Opposition |
août 2000 à août 2000 | Pas une charge désignée |
Summer Intern
Parliament of Canada, Constituency Office of Gerry Ritz, MP |
mai 1999 à août 1999 | Pas une charge désignée |
Summer Intern
Parliament of Canada, Constituency Office of Gerry Ritz, MP |
mai 1998 à août 1998 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Parliamentary Assistant
Parliament of Canada, Office of Gerry Ritz, MP |
février 2004 à septembre 2006 | Pas une charge désignée |
National Youth and Internship Coordinator
Office of the Leader of the Opposition, Office of the Leader of the Opposition |
octobre 2002 à février 2004 | Pas une charge désignée |
Constituency Assistant
Constituency Office of Rob Anders, MP, Constituency Office of Rob Anders, MP |
octobre 2002 à octobre 2002 | Pas une charge désignée |
Constituency Coordinator
Parliament of Canada, Office of Gerry Ritz, MP |
janvier 2001 à octobre 2002 | Pas une charge désignée |
Summer Intern
Office of the Leader of the Opposition, Office of the Leader of the Opposition |
août 2000 à août 2000 | Pas une charge désignée |
Summer Intern
Parliament of Canada, Constituency Office of Gerry Ritz, MP |
mai 1999 à août 1999 | Pas une charge désignée |
Summer Intern
Parliament of Canada, Constituency Office of Gerry Ritz, MP |
mai 1998 à août 1998 | Pas une charge désignée |