A national charity, with divisions in each province/territory, that provides advice, advocacy, and services to Canadians, and funds research and career development related to arthritis
Steven McNair, President and CEO
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2011-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Alberta Gaming and Liquor Commission | 72 450,25 $ | Non |
Alcohol and Gaming Commission of Ontario | 51 468,31 $ | Oui |
Government of Ontario, Ministry of Health and Long Term Care | 4 940 743,00 $ | Oui |
Lotomatique Quebec | 8 435,23 $ | Oui |
Municipality of London, Ontaro | 2 668,30 $ | Oui |
Municipality of Sudbury, Ontario | 13 915,13 $ | Oui |
Newfoundland Labrador Department of Health and Community Services | 55 000,00 $ | Oui |
Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) | 85 783,99 $ | Oui |
Saskatchewan Liquor and Gaming Authority | 2 286,78 $ | Oui |
Adresse :
393 University Ave, Ste 1700
Toronto, ON M5G 1E6
Canada
Numéro de téléphone :
416-979-3353
Poste
3366
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Arthritis Society Canada/Société de l’arthrite du Canada | 2024-04-17 | actuel |
Arthritis Society Canada/Société de l’arthrite du Canada | 2023-04-01 | 2024-04-17 |
The Arthritis Society/La Société d'Arthrite | 2008-07-02 | 2023-04-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Patricia Barbato | 2020-02-03 | Actuel |
JANET YALE | 2012-06-04 | 2020-02-03 |
Joanne Simons | 2012-05-01 | 2012-06-04 |
Steven McNair | 2008-04-09 | 2012-05-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Summer Practicum Placement, Masters in Health Administration program
Laboratory Centre for Disease Control, Health Canada |
mai 1982 à août 1982 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Summer Practicum Placement, Masters in Health Administration program
Laboratory Centre for Disease Control, Health Canada |
mai 1982 à août 1982 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Commissioned Officer
Naval Reserve, National Defense |
octobre 1971 à octobre 1977 | Pas une charge désignée |
Officer Cadet
Canadian Forces, National Defense |
septembre 1970 à septembre 1971 | Pas une charge désignée |
Acting Corporal
Naval Reserve, National Defense |
juin 1970 à septembre 1970 | Pas une charge désignée |