A safe, secure, reliable, sustainable and competitively priced supply of electricity is essential to Canada's prosperity. CEA is the voice of the Canadian electricity industry, promoting electricity as the critical enabler of the economy and Canadians' expectations for an enhanced quality of life.CEA is structured to represent the diverse interests of the evolving industry. The bulk of the policy and program work of the Association is delivered through a group of Councils. These councils develop and ensure the delivery of CEA programming in the areas of: Generation, Transmission, Distribution, Customer and Power Marketing
Jim Burpee, President and Chief Executive Officer
Adresse :
350 Sparks Street
Suite 1100
Ottawa, ON K1R 7S8
Canada
Numéro de téléphone :
613-688-2064
Numéro de fax :
613-230-9326
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
ELECTRICITY CANADA/ÉLECTRICITÉ CANADA | 2024-04-30 | actuel |
ELECTRICITY CANADA/ÉLECTRICITÉ CANADA | 2022-03-01 | 2024-04-30 |
CANADIAN ELECTRICITY ASSOCIATION/ASSOCIATION CANADIENNE DE L'ELECTRICITE | 2008-08-12 | 2022-03-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Francis Bradley | 2018-12-14 | Actuel |
Sergio Marchi | 2015-02-09 | 2018-12-14 |
Jim Burpee | 2012-02-02 | 2015-02-09 |
Pierre Guimond | 2008-05-30 | 2012-02-02 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Advisor
Public Works and Government Services Canada, Department of Greening Government Operations |
janvier 2005 à septembre 2005 | Pas une charge désignée |
Advisor
Public Works and Government Services Canada, Real Property Services |
mai 2004 à septembre 2004 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy Analyst
Department of Industry Canada, Environmental Affairs Branch |
août 1999 à juin 2000 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legislative Assistant
House of Commons, Member of Parliament's Office |
janvier 2006 à novembre 2008 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
Department of Industry, Minister's Office |
juin 2005 à janvier 2006 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
House of Commons, Member of Parliament's Office |
septembre 2004 à mai 2005 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Minister of Immigration, Minister's Office |
janvier 2004 à juillet 2004 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy Advisor
House of Commons, Office of the Leader of the Opposition |
février 2010 à septembre 2010 | Pas une charge désignée |
Policy Advisor
House of Commons, Office of the Leader of the Opposition |
janvier 2008 à octobre 2008 | Pas une charge désignée |
Senior Policy Advisor
Environment Canada, Minister's Office |
2003 à 2006 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant
House of Commons, Member of Parliament's Office |
2009 à janvier 2011 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
House of Commons, Member of Parliament's Office |
2008 à 2009 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Advisor
Public Works and Government Services Canada, Department of Greening Government Operations |
janvier 2005 à septembre 2005 | Pas une charge désignée |
Advisor
Public Works and Government Services Canada, Real Property Services |
mai 2004 à septembre 2004 | Pas une charge désignée |