The Canadian Electricity Association (CEA) is the national voice for safe, secure and sustainable electricity for all Canadians, promoting it as a key social, economic and environmental enabler that is essential to Canada's prosperity. CEA members generate, transmit and distribute electrical energy to industrial, commercial, residential and institutional customers across Canada. Members include integrated electric utilities, independent power producers, transmission and distribution companies, power marketers and the manufacturers and suppliers of materials, technology and services that keep the industry running smoothly.
Sergio Marchi, President and Chief Executive Officer
Adresse :
275 Slater Street
Suite 1500
Ottawa, ON K1P 5H9
Canada
Numéro de téléphone :
613-230-9263
Poste
213
Numéro de fax :
613-230-9326
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
ELECTRICITY CANADA/ÉLECTRICITÉ CANADA | 2024-04-30 | actuel |
ELECTRICITY CANADA/ÉLECTRICITÉ CANADA | 2022-03-01 | 2024-04-30 |
CANADIAN ELECTRICITY ASSOCIATION/ASSOCIATION CANADIENNE DE L'ELECTRICITE | 2008-08-12 | 2022-03-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Francis Bradley | 2018-12-14 | Actuel |
Sergio Marchi | 2015-02-09 | 2018-12-14 |
Jim Burpee | 2012-02-02 | 2015-02-09 |
Pierre Guimond | 2008-05-30 | 2012-02-02 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Commissioner on the United Nations Global Commission on International Migration
Department of Foreign Affairs, Trade and Development, International Trade |
juin 2003 à juin 2005 | Pas une charge désignée |
Ambassador, World Trade Organization
Department of Foreign Affairs, Trade and Development, International Trade |
septembre 1999 à août 2004 | Pas une charge désignée |
Minister
International Trade, Minister's Office |
juin 1997 à août 1999 | Pas une charge désignée |
Minister
Environment Canada, Minister's Office |
octobre 1995 à juin 1997 | Pas une charge désignée |
Minister
Citizenship and Immigration Canada, Minister's Office |
octobre 1993 à octobre 1995 | Pas une charge désignée |
Member of Parliament
Parliament of Canada, House of Commons |
septembre 1984 à août 1999 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Commissioner on the United Nations Global Commission on International Migration
Department of Foreign Affairs, Trade and Development, International Trade |
juin 2003 à juin 2005 | Pas une charge désignée |
Ambassador, World Trade Organization
Department of Foreign Affairs, Trade and Development, International Trade |
septembre 1999 à août 2004 | Pas une charge désignée |
Minister
International Trade, Minister's Office |
juin 1997 à août 1999 | Pas une charge désignée |
Minister
Environment Canada, Minister's Office |
octobre 1995 à juin 1997 | Pas une charge désignée |
Minister
Citizenship and Immigration Canada, Minister's Office |
octobre 1993 à octobre 1995 | Pas une charge désignée |
Member of Parliament
Parliament of Canada, House of Commons |
septembre 1984 à août 1999 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Unpaid Research Internship
Canada School of Public Service, Director of Research |
avril 2012 à septembre 2012 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Strategic Communications Consultant
Public Services and Procurement Canada, Communications |
janvier 2017 à juin 2017 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy Advisor
House of Commons, Member of Parliament's Office |
janvier 2016 à janvier 2017 | Pas une charge désignée |
Manager of Parliamentary Affairs
House of Commons, Member of Parliament's Office |
juillet 2011 à octobre 2015 | Pas une charge désignée |
Executive Assistant
House of Commons, Member of Parliament's Office |
avril 2010 à mai 2011 | Pas une charge désignée |
Issues Manager and Stakeholder Relations
Status of Women Canada, Department of Status of Women Canada |
janvier 2010 à avril 2010 | avril 1, 2010 |
Executive Assistant
House of Commons, Member of Parliament's Office |
février 2007 Note 3 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Paid and Unpaid Parliamentary Internship
Parliament of Canada, House of Commons |
juillet 2013 à juin 2015 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Communications Specialist
Office of the Leader of the Official Opposition of Canada, House of Commons |
mars 2007 à septembre 2009 | Pas une charge désignée |
Communications Assistant
Office of Larry Bagnell, MP for Yukon, Parliamentary Secretary for Natural Resources (2004), Parliamentary Secretary Indian Affairs and Northern Development(2005) |
juin 2001 à février 2006 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Committee Support Staff, Committee of Senior Officials
Privy Council Office, Senior Personnel and Special Projects Secretariat |
avril 2008 à juillet 2009 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Program Manager
Natural Resources Canada, Office of Energy Efficiency |
janvier 2010 à septembre 2013 | Pas une charge désignée |
Strategic Planning Advisor
Transport Canada, Communications and Marketing |
mai 2009 à septembre 2009 | Pas une charge désignée |
Policy Analyst
Transport Canada, Innovation Directorate |
avril 2008 à avril 2009 | Pas une charge désignée |
Technology Officer, Investments
Natural Resources Canada, Office of Energy Research and Development |
mai 2007 à avril 2008 | Pas une charge désignée |
Program Officer
Transport Canada, Security Task Force |
octobre 2006 à mai 2007 | Pas une charge désignée |
Project Officer
Environment Canada, International Affairs Branch |
novembre 2005 à avril 2006 | Pas une charge désignée |
Project Officer
Environment Canada, Environmental Technology Advancement Directorate |
octobre 2001 à janvier 2004 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Science Specialist
Environment Canada, River Road Labs |
2013 à 2014 | Pas une charge désignée |
Senior Project Officer
Environment Canada, Science and Technology Branch |
2010 à 2013 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Project Officer
Global Affairs Canada, Real Property Bureau |
avril 2016 à août 2016 | Pas une charge désignée |
Project Officer
Fisheries and Oceans Canada, Security Department |
janvier 2016 à mars 2016 | Pas une charge désignée |
Security Analyst
Transport Canada, Security |
août 2014 à avril 2015 | Pas une charge désignée |
Project Officer
Global Affairs Canada, Real Property Bureau |
juillet 2013 à juillet 2014 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant
House of Commons, Member of Parliament's Office |
2009 à janvier 2011 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
House of Commons, Member of Parliament's Office |
2008 à 2009 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy Analyst
Department of Industry Canada, Environmental Affairs Branch |
août 1999 à juin 2000 | Pas une charge désignée |