Queen's University is one of Canada'a leading universities, with an international reputation for scholarship, research, social purpose, spirit and diversity
Daniel Woolf, Principal and Vice-Chancellor
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2010-04-30
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Canada Research Chairs | 8 575 000,00 $ | Oui |
Canadian Foundation for Innovation | 10 604 000,00 $ | Oui |
Canadian Institutes of Health Research | 16 612 000,00 $ | Oui |
Federal Government | 25 173 000,00 $ | Oui |
Foreign Governments | 0,00 $ | Oui |
Health Canada | 100 000,00 $ | Oui |
Kingston Municipal Government | 5 000,00 $ | Oui |
Natural Sciences and Engineering Research Council | 37 345 000,00 $ | Oui |
Ontario Provincial Government | 230 128 000,00 $ | Oui |
Other Provinces | 0,00 $ | Oui |
Social Sciences and Humanities Research Council | 8 223 000,00 $ | Oui |
Adresse :
Richardson Hall, 74 University Ave.,
Kingston, ON K7L 3N6
Canada
Numéro de téléphone :
613-533-2201
Numéro de fax :
613-533-6838
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Queen's University | 2024-04-01 | actuel |
Queen's University | 2008-08-15 | 2024-04-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Patrick Deane | 2019-07-01 | Actuel |
Daniel Woolf | 2009-09-01 | 2019-07-01 |
Thomas Williams | 2008-05-30 | 2009-09-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Naval Officer
Department of National Defence, Canadian Navy |
juillet 1994 à juillet 1998 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Canadian Defence Liaison Staff and Defence Attaché
Department of National Defence/Department of Foreign Affairs, Canadian High Commission, London |
2000 à 2003 | Pas une charge désignée |
Chief of Staff
Department of National Defence, Defence Information Services Organization |
1997 à 2000 | Pas une charge désignée |
Chief of Staff
Department of National Defence, Deputy Chief of Defence Staff |
1996 à 1997 | Pas une charge désignée |
Base Commander
Department of National Defence, CFB Kingston |
1993 à 1996 | Pas une charge désignée |
Student
Department of National Defence, National Defence College |
1992 à 1993 | Pas une charge désignée |
Commandant
Department of National Defence, Canadian Forces School of Communications and Electronics |
1990 à 1992 | Pas une charge désignée |
Military Officer
Department of National Defence, Canadian Forces |
mai 1964 à octobre 2003 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Research Officer
Atomic Energy Canada, Chalk River, Ontario |
août 1980 à août 1982 | Pas une charge désignée |
Associate Research Officer
Atomic Energy of Canada, Chalk River, Ontario |
août 1975 à août 1980 | Pas une charge désignée |
Assistant Research Officer
Atomic Energy Canada, Chalk River, Ontario |
août 1970 à août 1975 | Pas une charge désignée |
Postdoctoral Fellow
Atomic Energy Canada, Chalk River, Ontario |
août 1969 à août 1970 | Pas une charge désignée |