A world-leading manufacturer of innovative transportation solutions, from regional aircraft and business jets to rail transportation equipment, Bombardier Inc. is a global corporation headquartered in Canada.
Pierre Beaudoin, President and Chief Executive Officer
Adresse :
800 René-Lévesque Blvd West
29th Floor
Montreal, QC H3B 1Y8
Canada
Numéro de téléphone :
514-861-9481
Numéro de fax :
514-861-3153
Bombardier Inc. n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Bombardier Inc. | 2024-05-15 | actuel |
Bombardier Inc. | 2008-07-01 | 2024-05-15 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Éric Martel | 2020-04-06 | Actuel |
Alain Bellemare | 2015-02-13 | 2020-04-06 |
Pierre Beaudoin | 2008-07-01 | 2015-02-13 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Assistant Deputy Minister for the Americas
DFAIT, Canada |
1998 à 2001 | Pas une charge désignée |
Head of Policy Staff
DFAIT, Canada |
1994 à 1995 | Pas une charge désignée |
Head of Policy Staff
DFAIT, Canada |
1994 à 1995 | Pas une charge désignée |
Acting Vice President, Corporate Banking (on secondment)
Royal Bank of Canada, Canada |
1992 à 1994 | Pas une charge désignée |
Director
General Economic, Policy Bureau, DFAIT |
1989 à 1990 | Pas une charge désignée |
Director of Operations Priorities and Planning Secretariat
Privy Council Office, Canada |
1983 à 1985 | Pas une charge désignée |
Deputy Director
Relations with Developing Countries, DFAIT |
1982 à 1983 | Pas une charge désignée |
Executive Assistant under Secretary of State
External Affairs, Canada |
1979 à 1982 | Pas une charge désignée |
Deputy
Permanent Representative of Canada, OECD |
1977 à 1989 | Pas une charge désignée |
First Secretary
Canadian High Commission, London |
1976 à 1979 | Pas une charge désignée |
Desk Officer
Department of External Affairs, Canada |
1973 à 1976 | Pas une charge désignée |
Third Secretary
Canadian Embassy, Lima |
1971 à 1973 | Pas une charge désignée |
Desk Officer
Depart of Foreign External Affairs, Canada |
1969 à 1971 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Public Affairs
Canadian Forces, Québec |
1990 à 1992 | Pas une charge désignée |
Deputy Chief of Public Information
Canadian Forces, Europe |
1987 à 1990 | Pas une charge désignée |
Principal Spokesman
Department of National Defence, Ottawa |
1984 à 1987 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Brigadier General and Chief of Staff Joint Operations
Canadian Forces, Canada |
1995 à 1997 | Pas une charge désignée |
Commander of Fighter Groupe
Canadian Forces, Canada |
1995 à 1997 | Pas une charge désignée |
Executive Assistant Chief of Defence
Canadian Forces, Canada |
1993 à 1995 | Pas une charge désignée |
Colonel
Canadian Forces, Canada |
1986 à 1995 | Pas une charge désignée |