A world-leading manufacturer of innovative business jets. Bombardier Inc. is a global corporation headquartered in Canada.
Éric Martel, President and Chief Executive Officer
Adresse :
400 Boulevard Côte-Vertu Ouest
Dorval, QC H4S 1Y9
Canada
Numéro de téléphone :
514-861-9481
Bombardier Inc. n'est pas une filiale d'une société mère.
Bombardier Inc. ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Bombardier Inc. | 2024-05-15 | actuel |
Bombardier Inc. | 2008-07-01 | 2024-05-15 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Éric Martel | 2020-04-06 | Actuel |
Alain Bellemare | 2015-02-13 | 2020-04-06 |
Pierre Beaudoin | 2008-07-01 | 2015-02-13 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief of Staff
Health Canada, Office of the Minister of Health |
avril 2012 à décembre 2012 | décembre 31, 2012 |
Chief of Staff
Ministry of Intergovernmental Affairs, Office of the Minister of Intergovernmental Affairs |
mai 2011 à avril 2012 | avril 30, 2012 |
Chief of Staff
Ministry of International Trade, Office of the Minister of International Trade |
janvier 2010 à mai 2011 | mai 31, 2011 |
Chief of Staff
Public Safety Canada, Office of the Minister of Public Safety |
septembre 2009 à janvier 2010 | janvier 29, 2010 |
Director of Communications
Prime Minister's Office, Prime Minister's Office |
février 2006 à juin 2008 | Pas une charge désignée |