Nombre total de rapports de communication : 75
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Founded in 1848, the University of Ottawa is a bilingual institution and one of Canada's major research-intensive universities. The University has over 34,000 students from all parts of Canada and more than 150 countries enrolled, studying in over 300 programs across 10 faculties. The University of Ottawa is characterized by its unique history, its commitment to bilingualism and its location in the heart of the national capital and at the juncture of French and English Canada.
Allan Rock, President and Vice-Chancellor
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2009-04-30
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Canada Research Chair | 7 942 000,00 $ | Oui |
Canadian Foundation for Innovation | 5 174 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 8 638 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 20 912 000,00 $ | Oui |
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 39 813 000,00 $ | Oui |
Other Federal | 28 749 000,00 $ | Oui |
Santé Canada (SC) | 135 000,00 $ | Oui |
Adresse :
550 rue Cumberland
Ottawa, ON K1N 6N5
Canada
Numéro de téléphone :
613-562-5809
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
University of Ottawa/Université d'Ottawa | 2024-04-29 | actuel |
University of Ottawa/Université d'Ottawa | 2008-07-15 | 2024-04-29 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Jacques Frémont | 2016-07-01 | Actuel |
Allan Rock | 2008-07-15 | 2016-07-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Geological Mapping Assistant
Natural Resources Canada - Geological Survey of Canada, Precambrian Division |
mai 1983 à août 1983 | Pas une charge désignée |
Geological Mapping Assistant
Natural Resources Canada -Geological Survey of Canada, Precambrian Division |
mai 1982 à août 1982 | Pas une charge désignée |
Geological Mapping Assistant
Natural Resources Canada -Geological Survey of Canada, Precambrian Division |
mai 1981 à septembre 1981 | Pas une charge désignée |
Geological Mapping Assistant
Natural Resources Canada -Geological Survey of Canada, Precambrian Division |
mai 1980 à août 1980 | Pas une charge désignée |
Geologicial Mapping Assistant
Natural Resources Canada -Geological Survey of Canada, Precambrian Division |
mai 1977 à août 1977 | Pas une charge désignée |
Geological Mapping Assistant
Natural Resources Canada - Geological Survey of Canada, Precambrian Division |
mai 1976 à août 1976 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Member of the Governing Council
Medical Research Council of Canada, Governing Council |
juin 1996 à novembre 1999 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Analyste principal
Justice Canada, politiques pénales |
septembre 2003 à juin 2006 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Executive Assistant
Department of Indian Affairs and Northern Development, Office of the Minister |
décembre 1993 à janvier 1997 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Deputy Director
Department of Foreign Affairs and International Trade, CMC |
mars 2007 à mars 2008 | Pas une charge désignée |
Chief of Staff
Minister of State (Sport), Office of the Minister |
juillet 2004 à février 2006 | Pas une charge désignée |
Chief of Staff
Office of the Minister of Western Economic Diversification, Chief of Staff |
juillet 2004 à février 2006 | Pas une charge désignée |
Director of Communications
Public Works and Government Services, Office of the Minister |
janvier 2004 à juillet 2004 | Pas une charge désignée |
Director of Communications
Indian and Northern Affairs Canada, Office of the Minister |
mai 2001 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Press Secretary
National Defence Canada, Office of the Minister |
avril 2000 à avril 2001 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
House of Commons, Office of the Honourable Maria Minna, MP |
janvier 1997 à octobre 1997 | Pas une charge désignée |
Parliamentary Assistant
House of Commons, Office of Beryl Gaffney, MP |
mars 1996 à décembre 1996 | Pas une charge désignée |
Tour Guide
Veteran Affairs Canada, Vimy Ridge Monument |
septembre 1993 à novembre 1993 | Pas une charge désignée |
Tour Guide
House of Commons, Library of Parliament |
septembre 1992 à avril 1993 | Pas une charge désignée |
Tour Guide
National Capital Commission, MacKenzie King Estate |
mai 1992 à août 1992 | Pas une charge désignée |
Tour Guide
House of Commons, Library of Parliament |
octobre 1990 à avril 1992 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Directeur exécutif
MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN, Affaires du portefeuille |
juin 2004 à septembre 2006 | Pas une charge désignée |
Directeur général
MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN, Programmes d’appui aux langues officielles |
septembre 1994 à mai 2004 | Pas une charge désignée |
Directeur général
MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN, Bureau des relations fédérales-provinciales |
septembre 1993 à août 1994 | Pas une charge désignée |
Directeur général
SECRÉTARIAT D’ÉTAT, Secteur Aide à l’éducation – Langues officielles en éducation |
septembre 1992 à août 1993 | Pas une charge désignée |
Conseiller spécial – Conseil de l’Europe
SECRÉTARIAT D’ÉTAT, Secteur Aide à l’éducation |
septembre 1990 à août 1992 | Pas une charge désignée |
Directeur général
SECRÉTARIAT D’ÉTAT, Secteur Aide à l’éducation – Langues officielles en éducation |
septembre 1987 à août 1990 | Pas une charge désignée |
Directeur - Développement de politiques, analyse et recherches
SECRÉTARIAT D’ÉTAT, Secteur Aide à l’éducation – Langues officielles en éducation |
septembre 1984 à août 1987 | Pas une charge désignée |
Directeur - Opérations et coordination régionale
SECRÉTARIAT D’ÉTAT, Secteur Aide à l’éducation – Langues officielles en éducation |
janvier 1982 à août 1984 | Pas une charge désignée |
Coordonnateur national
SECRÉTARIAT D’ÉTAT, Secteur Langues officielles - Développement des minorités linguistiques |
septembre 1979 à décembre 1981 | Pas une charge désignée |
Agent de développement communautaire
SECRÉTARIAT D’ÉTAT, Secteur Langues officielles - Développement des minorités linguistiques |
juillet 1974 à août 1979 | Pas une charge désignée |
Professeur de français langue seconde
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE, École de langues |
septembre 1971 à juin 1974 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Appointments
Privy Council Office, Office of the Prime Minister |
novembre 1993 à décembre 1997 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Minister responsible for Infrastructure
Infrastructure Canada, Office of the Minister |
août 2002 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Minister of Industry
Industry Canada, Office of the Minister |
janvier 2002 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Minister of Western Economic Diversification
Western Economic Diversification Canada, Office of the Minister |
janvier 2001 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Minister for the Atlantic Canada Opportunities Agency
Atlantic Canada Opportunities Agency, Office of the Minister |
janvier 2001 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Minister of Health
Health Canada, Office of the Minister |
juin 1997 à janvier 2002 | Pas une charge désignée |
Minister of Justice and Attorney General of Canada
Justice Canada, Office of the Minister |
novembre 1993 à juin 2007 | Pas une charge désignée |
Member of Parliament
Parliament, House of Commons |
novembre 1993 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Summer Student
Justice Canada, Civil Litigation |
mai 1971 à août 1971 | Pas une charge désignée |
Summer Student
Justice Canada, Civil Litigation |
mai 1970 à août 1970 | Pas une charge désignée |