Nombre total de rapports de communication : 75
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Founded in 1848, the University of Ottawa is a bilingual institution and one of Canada's major research-intensive universities. The University has over 34,000 students from all parts of Canada and more than 150 countries enrolled, studying in over 300 programs across 10 faculties. The University of Ottawa is characterized by its unique history, its commitment to bilingualism and its location in the heart of the national capital and at the juncture of French and English Canada.
Jacques Frémont, President and Vice-Chancellor
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2017-04-30
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Canada Research Chairs | 8 834 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 11 812 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 22 617 000,00 $ | Oui |
Fondation canadienne pour l'innovation | 6 068 000,00 $ | Oui |
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 54 802 000,00 $ | Oui |
Other federal grants | 58 310 000,00 $ | Oui |
Santé Canada (SC) | 5 726 000,00 $ | Oui |
Adresse :
550 rue Cumberland
Ottawa, ON K1N 6N5
Canada
Numéro de téléphone :
613-562-5809
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
University of Ottawa/Université d'Ottawa | 2024-04-29 | actuel |
University of Ottawa/Université d'Ottawa | 2008-07-15 | 2024-04-29 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Jacques Frémont | 2016-07-01 | Actuel |
Allan Rock | 2008-07-15 | 2016-07-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Executive Director (Printable Electronic Flagship Program)
National Research Council, Institute for Microstructural Sciences |
mai 2011 à avril 2013 | Pas une charge désignée |
Lead Director (Canadian Photonic Fabrication Centre)
National Research Council, Institute for Microstructural Sciences |
2002 à mai 2011 | Pas une charge désignée |
Director, Components Technologies
National Research Council, Institute for Microstructural Sciences |
1998 à janvier 2000 | Pas une charge désignée |
various
National Research Council, Institute for Microstructural Sciences |
octobre 1988 à 1998 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Advisor to CEO
National Roundtable on the Environment and the Economy, Office of the CEO |
août 2007 à avril 2008 | Pas une charge désignée |
Acting Chief Executive Officer
National Roundtable on the Environment and the Economy, Office of the CEO |
janvier 2005 à août 2007 | Pas une charge désignée |
Senior Policy Advisor
National Roundtable on the Environment and the Economy, Policy |
janvier 2002 à janvier 2005 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Analyste principal
Justice Canada, politiques pénales |
septembre 2003 à juin 2006 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Executive Director (Printable Electronic Flagship Program)
National Research Council, Institute for Microstructural Sciences |
mai 2011 à avril 2013 | Pas une charge désignée |
Lead Director (Canadian Photonic Fabrication Centre)
National Research Council, Institute for Microstructural Sciences |
2002 à mai 2011 | Pas une charge désignée |
Director, Components Technologies
National Research Council, Institute for Microstructural Sciences |
1998 à janvier 2000 | Pas une charge désignée |
various
National Research Council, Institute for Microstructural Sciences |
octobre 1988 à 1998 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Partnerships & Citizen Engagement
Canadian Institutes of Health Research, Public, Government and Institute Affairs |
mai 2012 à novembre 2012 | Pas une charge désignée |
Director of Governance & Corporate Secretary
Canadian Institutes of Health Research, Corporate Affairs |
mars 2006 à mai 2012 | Pas une charge désignée |
Senior Advisor, Issues Management
Health Canada, ADMO, HPFB |
juin 2005 à mars 2006 | Pas une charge désignée |
Senior Advisor, Portfolio Management
Health Canada, Deputy Minister's Office |
janvier 2005 à mai 2005 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
Industry Canada, Minister's Office |
janvier 2002 à juillet 2002 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
Health Canada, Minister's Office |
septembre 1998 à janvier 2002 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Executive Director, Environmental Assessment and Marine Program
Environment Canada, Environmental Protection Operations Directorate |
mai 2009 à mai 2012 | Pas une charge désignée |
Director General, Partnerships and Stakeholder Relations
Environment Canada, Policy Branch |
septembre 2005 à mai 2009 | Pas une charge désignée |
Director of Strategic Policy
Environment Canada, Environmental Protection Branch |
janvier 2000 à septembre 2005 | Pas une charge désignée |
Policy Advisor
Environment Canada, Office of the Minister |
septembre 1997 à janvier 2000 | Pas une charge désignée |