Regulator of lawyers and paralegals in Ontario, operating pursuant to the Law Society Act, R.S.O. 1990, Chapter L.8.
Robert Lapper, Chief Executive Officer
Adresse :
Osgoode Hall
130 Queen Street West
Toronto, ON M5H 2N6
Canada
Numéro de téléphone :
416-947-3385
Numéro de fax :
416-947-3302
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Law Society Ontario/Barreau de l'Ontario | 2024-05-16 | actuel |
Law Society Ontario/Barreau de l'Ontario | 2018-12-17 | 2024-05-16 |
Law Society of Upper Canada/Barreau du Haut Canada | 2008-08-20 | 2018-12-17 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Diana Miles | 2017-10-31 | Actuel |
Robert Lapper | 2012-02-01 | 2017-10-31 |
Malcolm Heins | 2008-08-20 | 2012-02-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.