Cisco designs and sells a broad range of technologies that have been powering the Internet since 1984. We are integrating our platforms across networking, security, collaboration, applications and the cloud. These platforms are designed to help our customers manage more users, devices and things connecting to their networks. This will enable us to provide customers with a highly secure, intelligent platform for their digital business.
Shannon Leininger, President
Adresse :
RBC Waterpark Place, 88 Queens Quay West
Toronto, ON M5J 0B8
Canada
Numéro de téléphone :
416-306-7000
Cisco Systems Canada Co. ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Cisco Systems Canada Co./ | 2024-04-01 | actuel |
Cisco Systems Canada Co./ | 2008-09-17 | 2024-04-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Shannon Leininger | 2020-09-21 | Actuel |
David DeAbreu | 2020-08-17 | 2020-09-21 |
Rola Dagher | 2018-02-05 | 2020-08-17 |
Bernadette Wightman | 2014-11-24 | 2018-02-05 |
Nitin Kawale | 2008-09-17 | 2014-11-24 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy Advisor
Minister of Natural Resources Canada, Special Assistant (Ontario & Climate Change) |
janvier 2004 à janvier 2006 | Pas une charge désignée |
Special Assistant (Ontario)
Minister of Industry & Minister Responsible for Infrastructure, Minister's Assistant |
septembre 2002 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Summer Student
Industry Canada, Minister's Office |
mai 2002 à août 2002 | Pas une charge désignée |
Summer Student
Office of the Deputy Prime Minister, Minister's Office |
mai 2001 à août 2001 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Consul
Global Affairs Canada, Canadian Embassy, Lima, Peru |
1997 à 2001 | Pas une charge désignée |
Director, Corporate Security
Global Affairs Canada, Global Affairs Canada |
1992 à 1997 | Pas une charge désignée |
Chief Engineer, Communications Security
DND, DND |
1985 à 1992 | Pas une charge désignée |