The Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP) represents companies, large and small, that explore for, develop and produce natural gas and crude oil throughout Canada. CAPP’s member companies produce about 90 per cent of Canada’s natural gas and crude oil. CAPP's associate members provide a wide range of services that support the upstream crude oil and natural gas industry. Together CAPP's members and associate members are an important part of a national industry with revenues from oil and natural gas production of about $120 billion a year. CAPP’s mission, on behalf of the Canadian upstream oil and gas industry, is to advocate for and enable economic competitiveness and safe, environmentally and socially responsible performance.
Tim McMillan, President and CEO
Adresse :
2100, 350 - 7 Avenue S.W.
Calgary, AB T2P 3N9
Canada
Numéro de téléphone :
403-267-1100
Numéro de fax :
403-266-3123
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Association of Petroleum Producers/Association Canadienne des Producteurs Pétroliers | 2024-03-01 | actuel |
Canadian Association of Petroleum Producers/Association Canadienne des Producteurs Pétroliers | 2008-09-15 | 2024-03-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
LISA BAITON | 2022-05-02 | Actuel |
Tim McMillan | 2015-01-01 | 2022-05-02 |
David Collyer | 2008-09-15 | 2015-01-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Crude Oil Market Analyst
National Energy Board, Commodities Business Unit - Oil/NGL Team |
février 2003 à novembre 2007 | Pas une charge désignée |
Assistant Market Analyst
Agriculture and Agri-Food Canada, Market Analysis Division |
mars 1999 à août 1999 | Pas une charge désignée |
Research Assistant
Foreign Affairs and International Trade, Market Analysis Division |
janvier 1997 à avril 1997 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Team Leader
National Energy Board, TransCanada Pipelines |
2005 à 2006 | Pas une charge désignée |
Project Lead
Natural Resources Canada, Crown Consultation Unit |
2004 à 2005 | Pas une charge désignée |
Technical Leader
National Energy Board, Markets |
2003 à 2004 | Pas une charge désignée |
Project Manager
National Energy Board, Support and Demand Report |
2001 à 2003 | Pas une charge désignée |
Economist, Market Analyst, Senior Market Analyst
National Energy Board, Natural Gas Market Assessments |
1989 à 2001 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Junior Business Officer
Department of Western Economic Diversification, Policy and Strategic Direction |
septembre 2010 à avril 2011 | Pas une charge désignée |
Research Assistant
Aboriginal Affairs and Northern Development Canada, Western Litigation Directorate Calgary |
mai 2010 à août 2010 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Master Seaman/Senior NCM
Department of National Defence - Naval Reserves, HMCS Brunswicker and HMSC Scotian |
juillet 1986 à août 1993 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Industrial Benefits Analyst; Deputy Registrar
Canada-Newfoundland Offshore Petroleum Board, n/a |
juin 1990 à août 1998 | Pas une charge désignée |