Food, Health & Consumer Products of Canada (FHCP) is the largest industry association in Canada representing the food, health and consumer products industry. Food & Consumer Products of Canada (FCPC) has changed its name to Food, Health & Consumer Products of Canada (FHCP) effective September 1, 2020. Consumer Health Products Canada (CHP Canada) amalgamated with Food & Consumer Products of Canada (FCPC) as of September 1, 2020.
Michael Graydon, Chief Executive Officer
Adresse :
2700 Matheson Blvd. East, East Tower, Suite 602E
Toronto, ON L4W 4V9
Canada
Numéro de téléphone :
613-723-0777
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Food, Health & Consumer Products of Canada/Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada | 2024-05-14 | actuel |
Food, Health & Consumer Products of Canada/Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada | 2020-09-01 | 2024-05-14 |
FOOD AND CONSUMER PRODUCTS OF CANADA/Produits alimentaires et de consommation du Canada | 2009-04-07 | 2020-09-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Michael Graydon | 2016-07-04 | Actuel |
NANCY CROITORU | 2003-11-04 | 2016-07-04 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant
Office of the Prime Minister, Office of the Prime Minister |
avril 1990 à juillet 1993 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
Stan Wilbee, MP, House of Commons |
janvier 1989 à janvier 1990 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Bob Brisco, MP, House of Commons |
juillet 1988 à novembre 1988 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
ATI Regulatory Analyst
Health Canada, Resource Management and Operations Directorate - RMOD |
janvier 2016 à mai 2016 | Pas une charge désignée |
Canadian Forces Health Services Assistant
Department of National Defense, Montfort Hospital Physiotherapy Unit |
janvier 2014 à janvier 2016 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant
House of Commons, Office of Ted Menzies, MP |
septembre 2006 à novembre 2007 | Pas une charge désignée |
Member's Assistant
House of Commons, Office of Hon. Carol Skelton, PC, MP |
février 2006 à juillet 2006 | Pas une charge désignée |
Administrative Assistant
House of Commons, Office of the Leader of the Official Opposition |
septembre 2004 à juillet 2006 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legislative Assistant
House of Commons, Office of Terry Beech, MP |
février 2020 à novembre 2021 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant
Office of the Prime Minister, Office of the Prime Minister |
avril 1990 à juillet 1993 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
Stan Wilbee, MP, House of Commons |
janvier 1989 à janvier 1990 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Bob Brisco, MP, House of Commons |
juillet 1988 à novembre 1988 | Pas une charge désignée |