TRIUMF is Canada's particle accelerator centre.
Nigel Smith, Executive Director & CEO
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2023-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 6 968 242,00 $ | Oui |
Conseil national de recherches (CNRC) | 59 325 000,00 $ | Oui |
Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan) | 276 556,00 $ | Oui |
Infrastructure Canada (INFC) | 1 607 455,00 $ | Oui |
Adresse :
4004 Wesbrook Mall
Vancouver, BC V6T 2A3
Canada
Numéro de téléphone :
604-222-7490
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
TRIUMF | 2024-04-01 | actuel |
TRIUMF | 2008-02-15 | 2024-04-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Nigel Smith | 2021-05-17 | Actuel |
Digvir Jayas | 2021-01-01 | 2021-05-17 |
Jonathan Bagger | 2014-07-01 | 2021-01-01 |
James Hanlon | 2013-09-03 | 2014-07-01 |
Nigel Lockyer | 2008-02-15 | 2013-09-03 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Office Administrator
Canadian Embassy in Mexico, Trade Section |
octobre 2001 à février 2003 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legislative Assistant
House of Commons, Office of Gordie Hogg, MP |
janvier 2018 à novembre 2019 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
House of Commons, Office of Karen Ludwig, MP |
novembre 2016 à janvier 2018 | Pas une charge désignée |
Parliamentary Assistant
House of Commons, Office of Anthony Housefather, MP |
avril 2016 à octobre 2016 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Co-op Student
Department of Fisheries and Oceans, Pacific Biological Station, Nanaimo |
juin 2012 à août 2012 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Innovation Officer
Department of Foreign Affairs, Trade and Development, International Trade |
avril 2013 à avril 2014 | Pas une charge désignée |
Policy Analyst
Department of Foreign Affairs, Trade and Development, International Trade |
avril 2011 à avril 2013 | Pas une charge désignée |