Concordia University is one of the leading comprehensive Universities in Canada. Our vision is to continue to be welcoming, engaged, and committed to innovation and excellence in education, research, creative activity and community partnerships. Concordia dares to be different and draws on the richness of its diversity to transform the individual, to strengthen society and to improve the world. Our reputation as one of Canada’s most dynamic and innovative universities has its roots in over 180 years of pursuing academic excellence and student success.
GRAHAM CARR, President and Vice-Chancellor
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2022-04-30
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Autres, fédéral | 18 574 000,00 $ | Oui |
Chaires de recherche du Canada | 596 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 11 977 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 19 870 000,00 $ | Oui |
Étranger | 34 000,00 $ | Oui |
Fondation canadienne pour l'innovation | 2 024 000,00 $ | Oui |
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 2 446 000,00 $ | Oui |
Municipal | 0,00 $ | Oui |
Provincial | 380 494 000,00 $ | Oui |
Santé Canada (SC) | 60 000,00 $ | Oui |
Adresse :
1455 De Maisonneuve Blvd. West
Montréal, QC H3G 1M8
Canada
Numéro de téléphone :
514-848-2424
Poste
4849
Numéro de fax :
514-848-4546
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Concordia University/Université Concordia | 2024-04-03 | actuel |
Concordia University/Université Concordia | 2009-03-01 | 2024-04-03 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
GRAHAM CARR | 2019-07-01 | Actuel |
Alan Shepard | 2012-09-02 | 2019-07-01 |
Frederick Lowy | 2011-05-25 | 2012-09-02 |
Judith Woodsworth | 2009-03-01 | 2011-05-25 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Vice President Research programs
Innovation, Sciences et Développement économique Canada, SSHRC-CRSH |
octobre 2015 à septembre 2022 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Adjoint parlementaire
Chambre des Communes, Député de Sherbrooke |
2007 à mai 2011 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Vice President Research programs
Innovation, Sciences et Développement économique Canada, SSHRC-CRSH |
octobre 2015 à septembre 2022 | Pas une charge désignée |